Orden de 13 de enero de 1975 por la que se otorgan por adjudicación directa los destinos que se mencionan al personal que se indica.
Orden de 21 de enero de 1975 por la que causa o causará baja en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles al personal que se cita.
Orden de 29 de enero de 1975 por la que se dispone el cese del Comandante de Infantería don Jesús Azcárate Balza en el Servicio de Información y Seguridad de Sahara.
Orden de 18 de enero de 1975 por la que se resuelve el concurso para la provisión del cargo de Juez en los Juzgados Comarcales que se citan.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se nombra Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Sanlúcar de Barrameda a don Juan Marín Gil, Notario de dicha localidad.
Decreto 74/1975, de 24 de enero, por el que se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda en la provincia de Zaragoza don Luis Ferrer Sot.
Decreto 75/1975, de 24 de enero, por el que se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda en la provincia de Málaga don José Luis Estrada y Segalerva.
Decreto 76/1975, de 24 de enero, por el que se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda en la provincia de Logroño don José Argilés Arregui.
Decreto 77/1975, de 24 de enero, por el que se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda en la provincia de Soria don Samuel Castrejana Bañuelos.
Decreto 78/1975, de 24 de enero, por el que se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda en la provincia de Teruel don Carlos Palacios Escario.
Decreto 79/1975, de 24 de enero, por el que se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda en Ceuta don Ildefonso Prieto Caro.
Decreto 80/1975, de 24 de enero, por el que se nombra Delegado de Hacienda en la provincia de Zaragoza a don Carlos Palacios Escario.
Decreto 81/1975, de 24 de enero, por el que se nombra Delegado de Hacienda en la provincia de Málaga a don Luis Ferrer Sot.
Decreto 82/1975, de 24 de enero, por el que se nombra Delegado de Hacienda en la provincia de Logroño a don Samuel Castrejana Bañuelos.
Decreto 83/1975, de 24 de enero, por el que se nombra Delegado de Hacienda en la provincia de Teruel a don Fructuoso López Díaz.
Decreto 84/1975, de 24 de enero, por el que se nombra Delegado de Hacienda en la provincia de Soria a don Ildefonso Prieto Caro.
Decreto 85/1975, de 24 de enero, por el que se nombra Delegado de Hacienda en Ceuta a don José Fernández Vázquez.
Corrección de errores de la Orden de 14 de enero de 1975 por la que se nombran Abogados del Estado y se designan aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado a los señores opositores que han obtenido plaza en las oposiciones convocadas por Orden de 6 de octubre de 1973.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo Auxiliar de Oficinas de esta Dirección General a las opositoras aprobadas en la convocatoria de 16 de abril de 1974.
Orden de 28 de diciembre de 1974 por la que se nombra a don Enrique Lozano Rodríguez, Profesor agregado de «Teoría económica (consumo, producción, precios y rentas), de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid.
Orden de 7 de enero de 1975 por la que se nombra a don Jaime Blasco Font de Rubinat, Catedrático numerario del grupo XIV de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid