Decreto 148/1975, de 23 de enero, por el que se dispone el cese de don Santiago Roig Ruiz como Director-Gerente de la Empresa Nacional «Santa Bárbara de Industrias Militares, S. A.».
Decreto 149/1975, de 23 de enero, por el que se nombra Director-Gerente de la Empresa Nacional «Santa Bárbara de Industrias Militares, S. A.», al General Subinspector del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción don José Gutiérrez Benito.
Orden de 22 de enero de 1975 por la que se otorgan por «adjudicación directa» los destinos que se indican al personal que se menciona.
Corrección de erratas de la Orden de 13 de diciembre de 1974 por la que se nombran funcionarios del Cuerpo Especial Técnico de Aduanas a los cinco candidatos que han realizado favorablemente los cursos reglamentarios en la Escuela de Estudios Aduaneros.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se nombran con carácter interino Depositarios de Fondos de Administración Local.
Orden de 15 de enero de 1975 por la que se nombran, de nuevo ingreso, funcionarios del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas a los señores que se citan.
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte de España por la que se nombran funcionarios de carrera de este Organismo a los tres concursantes-opositores aprobados correspondientes a la convocatoria para cubrir tres vacantes de Auxiliares administrativos.
Orden de 2 de enero de 1975 por la que se nombra a don Carlos Sola Ferrando Profesor agregado de «Química técnica» en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia.
Orden de 9 de enero de 1975 por la que se nombra a don José Gonzalo Estébanez Alvarez Profesor agregado de «Geografía» en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos para proveer en propiedad plazas de facultativos de la Residencia Sanitaria «Virgen de la Vega» de Salamanca.
Resolución del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario por la que se nombran funcionarios de carrera de dicho Organismo a veintiún Auxiliares Administrativos.
Resolución del Instituto Nacional de investigaciones Agrarias por la que se amplía la de 18 de diciembre de 1974 que nombraba funcionarios titulados superiores, coeficiente 4,5, a los señores que se citan.
Resolución Del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias por la que se amplía la de 18 de diciembre de 1974 que nombraba funcionarios titulares superiores, coeficiente 5 a los señores que se citan.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid