Orden de 28 de febrero de 1975 por la que se nombran para los Juzgados que se expresan a los Jueces de Primera Instancia e Instrucción que se citan.
Orden de 5 de marzo de 1975 por la que ingresa como Cabos Músicos el personal aprobado en las oposiciones anunciadas por Orden de 23 de septiembre de 1974 («Diario Oficial» número 222) del «Boletín Oficial del Estado» número 234, de 30 de septiembre de 1974.
Decreto 537/1975, de 7 de marzo, por el que se dispone cese en el cargo de Subsecretario de Economía Financiera don José Luis Cerón Ayuso.
Decreto 538/1975, de 21 de marzo, por el que se dispone cese en el cargo de Secretario general técnico de este Ministerio don José Ramón Alvarez Rendueles.
Decreto 539/1975, de 21 de marzo, por el que se nombra Subsecretario de Economía Financiera a don José Ramón Alvarez Rendueles.
Decreto 540/1975, de 21 de marzo, por el que se nombra Secretario general Técnico de este Ministerio a don José Antonio Aguirre Rodríguez.
Decreto 541/1975, de 7 de marzo, por el que se dispone el cese de don José María Sánchez-Ventura y Pascual como Subsecretario de Información y Turismo.
Decreto 542/1975, de 21 de marzo, por el que se dispone el cese de don Manuel Jiménez Quílez como Director general de Coordinación Informativa.
Decreto 543/1975, de 21 de marzo, por el que se nombra Subsecretario de Información y Turismo a don Manuel Jiménez Quílez.
Decreto 544/1975, de 21 de marzo, por el que se nombra Director general de Coordinación Informativa a don Gonzalo Rodríguez del Castillo.
Orden de 21 de marzo de 1975 por la que se dispone el cese como Subdirector general de Difusión Informativa Nacional de don Gonzalo Rodríguez del Castillo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid