Orden de 17 de marzo de 1975 por la que se nombra a don José Antonio de la Campa Cano Inspector provincial de Justicia Municipal de Segovia.
Orden de 22 de marzo de 1975 por la que se declara jubilado forzoso, por cumplir la edad reglamentaria, a don Victorio Montes Martí, Juez comarcal.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se declara jubilado al Secretario de la Administración de Justicia, Rama de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción don José Ramírez Piña.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se jubila a don José María de Mena y San Millán, Registrador de la Propiedad de Barcelona número 6, que ha cumplido la edad reglamentaria.
Orden de 12 de marzo de 1975 por la que se resuelven las pruebas selectivas restringidas convocadas por Resolución de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional, de fecha 26 de enero de 1974, para cubrir 54 plazas de funcionarios facultativos Médicos Jefes.
Resolución de la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural por la que se nombra Secretario de la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico de Elche (Alicante) a don Salvador Sandoval Martínez.
Orden de 7 de abril de 1975 por la que se dispone el cese en el cargo de Presidente del Consejo de Dirección del Patronato Oficial de la Vivienda para Funcionarios y Empleados del Movimiento, de don Antonio José García Rodríguez-Acosta.
Orden de 7 de abril de 1975 por la que se nombra Presidente del Consejo de Dirección del Patronato Oficial de la Vivienda para Funcionarios y Empleados del Movimiento a don Adolfo Suárez González.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid