Resolución de la Dirección General de Política Financiera por la que se nombran Auxiliares del Organismo autónomo Caja Central de Seguros a los siete candidatos que han superado las pruebas restringidas convocadas por Resolución de 26 de abril de 1974.
Resolución de la Dirección General de Política Financiera por la que se nombran Técnicos del Organismo autónomo Caja Central de Seguros a los seis candidatos que han superado los ejercicios de las pruebas restringidas convocadas por Resolución de 26 de abril de 1974.
Resolución de la Dirección General de Política Financiera por la que se nombran funcionarios Subalternos del Organismo autónomo Caja Central de Seguros a los diez candidatos que han superado los ejercicios de las pruebas restringidas convocadas por Resolución de 26 de abril de 1974.
Resolución del Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación por la que se nombran Auxiliares del mismo a los tres candidatos que han superado los ejercicios de las pruebas restringidas convocadas por Resolución de 22 de marzo de 1974.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se nombran Secretarios de Administración Local de segunda categoría, con carácter interino, para las plazas que se citan.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se nombran Secretarios de Administración Local de segunda categoría, con carácter interino, para las plazas que se citan.
Orden de 7 de abril de 1975 por la que se dispone el cese como Subdirector general de Relaciones y Cooperación Informativa de la Dirección General de Coordinación Informativa de don Manuel Camacho y de Ciria.
Orden de 7 de abril de 1975 por la que se dispone el cese como Subdirector general de Documentación y Análisis de la Dirección General de Coordinación Informativa de don José Angel Castro Fariñas.
Orden de 7 de abril de 1975 por la que se dispone el cese como Subdirector general Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Información y Turismo de don Manuel Alonso Marrero.
Orden de 7 de abril de 1975 por la que se nombra Subdirector general de Relaciones y Cooperación Informativa de la Dirección General de Coordinación Informativa a don José Angel Castro Fariñas.
Orden de 7 de abril de 1975 por la que se nombra Subdirector general de Documentación y Análisis de la Dirección General de Coordinación Informativa a don Manuel Alonso Marrero.
Orden de 7 de abril de 1975 por la que se nombra Subdirector general Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaria de Información y Turismo a don Manuel Camacho y de Ciria.
Orden de 9 de abril de 1975 por la que se nombra Subdirector general de Difusión Informativa Nacional de la Dirección General de Coordinación Informativa a don Gonzalo Velasco Viejo.
Orden de 16 de abril de 1975 por la que se dispone el cese de don Gonzalo Cerezo Barredo como Director del Gabinete del Ministro Secretario general del Movimiento.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid