Resolución de la Presidencia de las Cortes Españolas por la que se transcribe relación de Procuradores en Cortes designados con posterioridad al día 29 de abril de 1975.
Orden de 22 de mayo de 1975 por la que causa baja el personal que se indica en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles.
Orden de 26 de mayo de 1975 por la que causa baja en el destino civil que ocupa en la actualidad en el Ministerio de Información y Turismo el Coronel honorario de Infantería don Martín Fernández Torres.
Orden de 27 de mayo de 1975 por la que se rectifica la de esta Presidencia del Gobierno de 9 de abril de 1975 («Boletín Oficial del Estado» número 112), en la parte que afecta al Teniente de Complemento de la Guardia Civil don Pedro Martínez González.
Decreto 1362/1975, de 23 de mayo, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Infantería al Coronel de dicha Arma don Alejandro Manrique López.
Decreto 1363/1975, de 23 de mayo, por el que se promueve al empleo de General Interventor de Ejército al Coronel Interventor don Francisco Santolalla Lacalle, destinándole al Consejo Supremo de Justicia Militar.
Decreto 1364/1975, de 23 de mayo, por el que se promueve al empleo de General Interventor general al General Interventor don Carlos Gastesi Barreiro, nombrándole Interventor general del Ejército.
Decreto 1365/1975, de 23 de mayo, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Infantería al Coronel de dicha Arma, del Servicio de Estado Mayor, don José Sáenz de Santa María Tinturé, nombrándole Jefe de Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil.
Decreto 1366/1975, de 23 de mayo, por el que se nombra Jefe de Infantería de Reserva al General de Brigada de Infantería don Angel Muñoz Muñoz.
Orden de 5 de junio de 1975 por la que se asciende al empleo de Capitán del Cuerpo de Policía Armada a los Tenientes de dicho Cuerpo que se citan.
Orden de 10 de abril de 1975 por la que se nombra a don José Antonio Madariaga y Zamacona Profesor agregado de «Termología» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bilbao.
Orden de 13 de abril de 1975 por la que se nombra a don Carmelo Lisón Tolosana Profesor agregado de «Sociología Antropología social)» de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
Orden de 19 de abril de 1975 por la que se aprueba el expediente del concurso-oposición restringido a plazas de Profesores especiales numerarios de «Mecanografía» de Institutos Técnicos de Enseñanza Media, convocado por Orden de 24 de julio de 1973.
Orden de 19 de abril de 1975 por la que se aprueba el expediente del concurso-oposición restringido a plazas de Profesores especiales numerarios de «Estenotipía» de Institutos Técnicos de Enseñanza Media, convocado por Orden de 24 de julio de 1973.
Orden de 19 de abril de 1975 por la que se aprueba el expediente del concurso-oposición restringido convocado por Orden de 24 de julio de 1973 para seleccionar Catedráticos numerarios de «Dibujo» de Institutos Técnicos de Enseñanza Media.
Orden de 19 de abril de 1975 por la que se aprueba el expediente del concurso-oposición restringido a plazas de Catedráticos numerarios del ciclo de «Geografía e Historia» de Institutos Técnicos de Enseñanza Media, convocado por Orden de 24 de julio de 1973.
Orden de 23 de abril de 1975 por la que se nombra a don Manuel Bao Iglesias Profesor agregado de «Química Técnica» en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Orden de 23 de abril de 1975 por la que se nombra a don Lorenzo Abellanas Rapun Profesor agregado de «Física Matemática (Métodos matemáticos de la Fisica)» en la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid.
Orden de 24 de abril de 1975 por la que se nombra Profesor agregado de «Lengua Inglesa» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna a don Pedro Jesús Marcos Pérez.
Orden de 24 de abril de 1975 por la que se nombra a don Manuel Moix Martínez Profesor agregado de «Política Social (Trabajo social y bienestar social)» de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
Orden de 25 de abril de 1975 por la que se nombra a don Juan Francisco Arenas Rosado Profesor agregado de «Química física (Espectrografía)» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada.
Orden de 30 de abril de 1975 por la que se nombra a don Alfonso Llamas Marcos Profesor agregado de «Anatomía descriptiva y topográfica con sus técnicas anatómicas» (1.ª plaza) de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.
Orden de 30 de abril de 1975 por la que se nombra en virtud de concurso de acceso a don Juan Torres Fontes Catedrático de la Universidad de Murcia.
Orden de 2 de mayo de 1975 por la que se nombra a don Valentín José María Conde y López Profesor agregado de «Psicología médica y Psiquiatría» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo.
Orden de 12 de mayo de 1975 por la que se aprueba el expediente de la oposición convocada para cubrir una plaza no escalafonada en el Instituto Nacional de Pedagogía de Sordos y se nombra a don Rafael Gómez-Ullate Alvear Médico Otorrinolaringólogo del referido Centro.
Orden de 13 de mayo de 1975 por la que se nombra a don Miguel Angel Lafarga Coscojuela Profesor agregado de «Histología y Embriología general» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santander.
Orden de 13 de mayo de 1975 por la que se nombra Consejero provincial de Bellas Artes de Málaga a don José Luis Estrada y Segalerva.
Orden de 21 de mayo de 1975 por la que se dispone que el Magistrado de Trabajo número 2 de Navarra, don Federico García-Monge Redondo, pase destinado a la Magistratura número 1 de la propia provincia.
Orden de 2 de junio de 1975 por la que se declara en situación de supernumerario en el Cuerpo de Magistrados de Trabajo a don Rafael Ruiz de la Cuesta Cascajares.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 5 de febrero de 1973 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 5 de febrero de 1973 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
Decreto 1367/1975, de 20 de junio, por el que se promueve al empleo de General de División del Ejército del Aire al General de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, don Juan Retuerto Martín.
Decreto 1368/1975, de 20 de junio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, al Coronel de dicha Arma y Escala don Santiago Ibarreta Ortega.
Decreto 1369/1975, de 20 de junio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Arma de Aviación, Escala de Tierra, al Coronel de dicha Arma y Escala don Ramón Baldrich Gatell.
Decreto 1370/1975, de 20 de junio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Arma de Aviación, Escala de Tierra, al Coronel de dicha Arma y Escala don Diego Iñiguez Sánchez-Arjona.
Decreto 1371/1975, de 20 de junio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Arma de Aviación, Escala de Tierra, al Coronel de dicha Arma y Escala don Rafael Lorenzo Vellido.
Decreto 1372/1975, de 20 de junio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Arma de Aviación, Escala de Tropas y Servicios, al Coronel de dicha Arma y Escala don Enrique Zornoza Tejedor.
Decreto 1373/1975, de 20 de junio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Arma de Aviación, Escala de Tropas y Servicios, al Coronel de dicha Arma y Escala don José María Novo González-Posada.
Decreto 1374/1975, de 20 de junio, por el que se nombra Inspector de la Escala de Tropas y Servicios, en plaza de superior categoría, al General de Brigada del Arma de Aviación, Escala de Tropas y Servicios, don Mariano Gómez Muñoz.
Orden de 22 de mayo de 1975 por la que se nombra Instructor de Pesca de «Instrucción marinera» de la Escuela Oficial de Formación Profesional Náutico-Pesquera de Vigo a don José Oliveira Avendaño.
Orden de 11 de junio de 1975 por la que se nombra a don Francisco Herrero Cabezas Subjefe provincial del Movimiento de Segovia.
Resolución de la Vicesecretaría General del Movimiento por la que se nombra Director del XVI Curso sobre «Problemas Políticos de la Vida Local» a don Agustín de Asís Garrote, Delegado nacional de Familia del Movimiento.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid