Decreto 1792/1975, de 24 de julio, por el que se dispone el cese de don Tomás Pelayo Ros como Delegado del Gobierno en la Compañía Telefónica Nacional de España.
Decreto 1793/1975, de 24 de julio, por el que se dispone el cese de don Vicente Bosque Hita como Gobernador civil y Jefe provincial de Ávila.
Decreto 1794/1975, de 24 de julio, por el que se dispone el cese de don Víctor Fragoso del Toro como Gobernador civil y Jefe provincial de Huesca.
Decreto 1795/1975, de 24 de julio, por el que se dispone el cese de don Pascual Calderón Ostos como Gobernardor Civil y Jefe Provincial de Jaén.
Decreto 1796/1975, de 24 de julio, por el que se dispone el cese de don Enrique Martínez-Cañabate Moreno como Gobernador Civil y Jefe Provincial de Las Palmas.
Decreto 1797/1975, de 24 de julio, por el que se dispone el cese de don Ulpiano González Medina como Gobernador Civil y Jefe Provincial de Salamanca.
Decreto 1798/1975, de 24 de julio, por el que se nombra Gerente de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, con categoría de Director general, a don Pedro García Pascual.
Decreto 1799/1975, de 24 de julio, por el que se nombra Gobernador civil y Jefe provincial de Ávila a don Luis Cuesta Gimeno.
Decreto 1800/1975, de 24 de julio, por el que se nombra Gobernador civil y Jefe provincial de Huesca a don Pablo Paños Martí.
Decreto 1801/1975, de 24 de julio, por el que se nombra Gobernador civil y Jefe provincial de Jaén a don Enrique Martínez-Cañabate Moreno.
Decreto 1802/1975, de 24 de julio, por el que se nombra Gobernador Civil y Jefe Provincial de Las Palmas a don Salvador Escandell Cortés.
Decreto 1803/1975, de 24 de julio, por el que se nombra Gobernador Civil y Jefe Provincial de Salamanca a don Antonio Pol González.
Orden de 30 de junio de 1975 por la que se nombra para los Juzgados que se expresan a los Jueces de Primera Instancia e Instrucción que se citan.
Orden de 25 de junio de 1975 por la que ingresa en la Escala de Complemento Honoraria de Ferrocarriles el personal perteneciente a diferentes Empresas ferroviarias que se menciona.
Decreto 1804/1975, de 24 de julio, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Compañía Telefónica Nacional de España a don Adolfo Suárez González.
Orden de 28 de mayo de 1975 por la que se nombra Presidente del Patronato Provisional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia a don Santiago Foncillas Casaus.
Orden de 30 de mayo de 1975 por la que se determina el cese de don Emilio Caballero Gallardo como miembro del Patronato de la Universidad de Oviedo y se nombra miembro del citado Patronato a don Luis Cuesta Gimeno.
Orden de 31 de mayo de 1975 sobre ceses y nombramientos de miembros del Patronato de la Universidad Complutense de Madrid.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 12 de junio de 1973, para proveer en propiedad plazas de facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid