Orden de 17 de julio de 1975 por la que se dispone el cese, por razón de edad, del Vicepresidente segundo de la Junta Provincial del Patronato de Protección a la Mujer en Alava.
Orden de 11 de agosto de 1975 por la que se declara en situación de excedencia voluntaria en el Cuerpo de Fiscales Municipales y Comarcales a don Rafael González-Echegaray.
Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se resuelve el concurso de traslado de la Escala de Médicos Especialistas, especialidad de Odontólogos, convocado por Resolución de esta Dirección General de 20 de febrero de 1975.
Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se resuelve el concurso de traslado del Cuerpo de Puericultores y Maternólogos del Estado, especialidad de Puericultores, convocado por Resolución de la Dirección General de Sanidad de 7 de marzo de 1975.
Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se resuelve el concurso de traslado del Cuerpo de Instructoras de Sanidad y de la Escala de Enfermeras Puericultoras Auxiliares, convocado por Resolución de la Dirección General de Sanidad de 15 de enero de 1975.
Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se resuelve el concurso de traslado de la Escala de Médicos Especialistas, especialidad de Otorrinolaringólogos, convocado por Resolución de esta Dirección General de 7 de marzo de 1975.
Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se resuelve el concurso de traslado de la Escala de Médicos Especialistas, especialidad de Oftalmólogos, convocado por Resolución esta Dirección General de 20 de febrero de 1975.
Orden de 10 de julio de 1975 por la que se nombra a don José Luis Sánchez Gómez Profesor agregado de «Mecánica teórica (Mecánica cuántica)» de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid.
Orden de 10 de julio de 1975 por la que se nombra a don Ramón Fernández Alvarez-Estrada Profesor agregado de «Física teórica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid.
Orden de 17 de julio de 1975 por la que se nombra a don José Miñones Trillo Profesor agregado de «Técnica física y fisicoquímica aplicada (Técnicas instrumentales)» de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago.
Orden de 22 de julio de 1975 por la que se acuerda nombrar Vocal del Patronato del Conjunto Histórico Artístico de Sargadelos (Lugo) a don Rafael Vilaseca Otero.
Orden de 22 de julio de 1975 por la que se acuerda nombrar Vocal del Patronato del Conjunto Histórico Artístico de Sargadelos (Lugo) a don Alvaro Gil Varela.
Orden de 22 de julio de 1975 por la que se acuerda nombrar Vocal del Patronato del Conjunto Histórico Artístico de Sargadelos (Lugo) a don José Trapero Pardo.
Orden de 22 de julio de 1975 por la que se acuerda nombrar Vocal del Patronato del Conjunto Histórico Artístico de Sargadelos (Lugo) a don Domingo García Sabell.
Orden de 22 de julio de 1975 por la que se acuerda nombrar Vocal del Patronato del Conjunto Histórico Artístico de Sargadelos (Lugo) a don Manuel Chamoso Lamas.
Orden de 22 de julio de 1975 por la que se acuerda nombrar Vocal del Patronato del Conjunto Histórico Artístico de Sargadelos (Lugo) a don José de Castro Arines.
Resolución de la Dirección General del Servicio Nacional de Productos Agrícolas por la que se aprueba la propuesta adicional formulada por el Tribunal de la oposición libre para cubrir vacantes en la Escala de Subalternos.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid