Orden de 10 de julio de 1975 por la que se aprueban los nombramientos de funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico del Instituto de Cultura Hispánica, Organismo autónomo.
Orden de 1 de agosto de 1975 por la que se destina al Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos al personal que se cita.
Decreto 2136/1975, de 9 de septiembre, por el que cesa don Enrique Masó Vázquez como Alcalde de Barcelona.
Decreto 2137/1975, de 9 de septiembre, por el que se nombra Alcalde de Barcelona a don Joaquín Viola Sauret.
Orden de 16 de julio de 1975 por la que se determina el cese de don Juan Pulido Castro y don Luis Regalado Aznar como miembros del Patronato de la Universidad de la Laguna y se nombran miembros del citado Patronato a don Lorenzo Olarte Cullén y a don Jaime Garrigós Gómez.
Orden de 16 de julio de 1975 por la que se nombra a don Fernando Rodríguez Artigas Profesor agregado de «Derecho Mercantil» de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.
Orden de 16 de julio de 1975 por la que se nombra a don Francisco Vicent Chulia, Profesor agregado de «Derecho Mercantil» de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia.
Orden de 17 de julio de 1975 por la que se nombra a don José Giner Ubago Profesor agregado de «Psiquiatría» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia.
Orden de 30 de julio de 1975 por la que se nombra a don Jaime Merchán Cifuentes Profesor agregado de «Histología y Embriología general» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 29 de abril de 1974 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Residencia Sanitaria Comarcal de Avilés.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 8 de noviembre de 1974 para proveer en propiedad plazas de Facultativos de la Residencia Sanitaria Comarcal «Francisco de Borja», de Gandía (Valencia).
Orden de 30 de julio de 1975 por la que se nombra Vocal de la Comisión Nacional de Astronomía a don Tomás Miguel Lafuente, Jefe de Geodesia de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid