Decreto 2401/1975, 13 de octubre, por el que se dispone que durante la ausencia del Ministro de Comercio se encargue del Despacho de su Departamento el Ministro de Agricultura.
Orden de 25 de septiembre de 1975 por la que se dispone el cese del funcionario de la Escala de Auxiliares Mecánicos de Telecomunicación don Evaristo Ruiz Martínez en el Servicio de Telecomunicación del Gobierno General de Sahara.
Orden de 29 de septiembre de 1975 por la que ingresan en la Escala de Complemento Honoraria de Ferrocarriles el personal perteneciente a Empresas Ferroviarias que se citan.
Orden de 26 de mayo de 1975 por la que se dispone la aprobación y publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las relaciones de funcionarios referidas al 31 de diciembre de 1974, correspondientes a los Cuerpos Especiales de Intervención y Contabilidad de la Administración Civil del Estado y Contadores del Estado.
Orden de 25 de septiembre de 1975 por la que se nombra a don Enrique Miravet García Subdirector general de Estudios Sectoriales de la Secretaria General Técnica de este Ministerio.
Resolución de la Inspección General del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera del Organismo.
Orden de 25 de septiembre de 1975 por la que se prorroga por otro año el nombramiento de los Vocales representantes de usuarios en la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Orden de 30 de septiembre de 1975 por la que se prorroga el nombramiento de los Vocales representantes de usuarios en la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Sur de España.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado el 22 de octubre de 1974 para proveer plazas de facultativos Titulados Superiores en el Centro Médico Asistencia Nacional «Marqués de Valdecilla», de Santander.
Decreto 2402/1975, de 10 de octubre, por el que se dispone el cese del Delegado provincial del Ministerio de Industria en Las Palmas de Gran Canaría, don Sabino Colavidas Alfaro, por pase a otro destino.
Decreto 2403/1975, de 10 de octubre, por el que se dispone el nombramiento como Delegado provincial del Ministerio de Industria en Albacete de don Emilio Trigueros Molina.
Decreto 2404/1975, de 10 de octubre, por el que se nombra Delegado provincial del Ministerio de Industria en Las Palmas de Gran Canaria a don Alfredo Vigara Murillo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid