Decreto 2415/1975, de 10 de octubre, por el que se nombra Presidente del Instituto Nacional de Educación Especial a don Alfonso Bañón Seijas.
Orden de 22 de septiembre de 1975 por la que se nombra a don Manuel Martínez Morillo como Profesor agregado de «Terapéutica física» de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Resolución de la Universidad de Barcelona por la que en cumplimiento de la norma 10.1 de la convocatoria de 17 de enero de 1975 se hace pública la relación de funcionarios de carrera nombrados por el Rectorado de dicho organismo con la aprobación del Ministerio de Educación y Ciencia.
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hacen públicos los nombramientos de los funcionarios de carrera que han superado las pruebas selectivas, turno libre, para cubrir plazas de Auxiliares de administración de este Organismo.
Corrección de erratas de la Resolución de la Universidad de Sevilla por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera en las pruebas selectivas (turno libre) de Auxiliares por las que se han cubierto 100 plazas en las plantillas de este Organismo autónomo.
Orden de 15 de octubre de 1975 por la que se dispone el cese en su cargo de Subdirector general de Personal del Ministerio de Planificación del Desarrollo de don José María García Oyaregui.
Orden de 16 de octubre de 1975 por la que se nombra a don José Miguel Montilla Guerrero Subdirector general de Personal del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid