Orden de 15 de octubre de 1975 por la que se resuelve concurso de plazas convocadas en los Ministerios y Organismos civiles que se citan para ser cubiertas por Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a la primera categoría a don Alfonso Gredilla de la Fuente, Secretario de la Administración de Justicia de la Rama de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se nombran Registradores de la Propiedad en resolución de concurso ordinario de vacantes.
Resolución de la Inspección General del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera del Organismo.
Orden de 7 de octubre de 1975 por la que se anula el ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil de una Matrona.
Orden de 10 de octubre de 1975 por la que se anula el ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil de una Matrona.
Resolución de la Dirección Gneral de Administración Local por la que se nombra a don Isidro Montaño Muro, Secretario de Administración Local de tercera categoría, con carácter interino, para la plaza que se cita.
Resolución de la Dirección General de Correos y Telecomunicación por la que se nombran funcionarios del Cuerpo Especial Ejecutivo de Telecomunicación.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se nombra funcionaría del Cuerpo Especial Administrativo de la misma a la del Cuerpo Auxiliar del mismo Centro, doña María de los Angeles Mollón Abalos.
Orden de 6 de octubre de 1975 por la que se nombran de nuevo ingreso funcionarios del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas a los señores que se citan.
Resolución de la Delegación del Gobierno en el Canal de Isabel II por la que se publica el nombramiento de funcionarios del Organismo.
Resolución de la Junta del Puerto de Cartagena por la que se rectifica la de 5 de septiembre de 1975, que hacía público haber sido nombrado don Ignacio Aparicio Moral Celador-Guardamuelles.
Orden de 25 de septiembre de 1975 por la que se dispone el cese de Consejero Nacional de Educación en representación del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Orden de 25 de septiembre de 1975 por la que se nombra a don Eduardo Javier Bueno Campos Profesor agregado de «Economía de la Empresa» (1ª. plaza) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid.
Orden de 8 de octubre de 1975 por la que se nombra a don Jacinto Corbella Corbella Profesor agregado de «Medicina Legal» de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Orden de 9 de octubre de 1975 por la que se nombra a don Rafael Navarro Valls Profesor agregado de «Derecho Canónico» (1.ª plaza) de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
Orden de 14 de octubre de 1975 por la que se nombra Vocal del Patronato de Itálica a don Antonio Blanco Freijeiro.
Orden de 15 de octubre de 1975 por la que se nombra Consejero nacional de Educación en representación de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia.
Orden de 16 de octubre de 1975 por la que se nombra, en virtud de oposición, a don Juan Manuel Navarro Cordón Catedrático de la Universidad de Valencia.
Orden de 20 de octubre de 1975 por la que se nombra, en virtud de oposición, a doña María Alicia Yllera Fernández Catedrática de «Lengua y Literatura Francesas» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.
Orden de 22 de octubre de 1975 por la que se nombra Presidente del Patronato de la Universidad Complutense de Madrid a don José María Hueso Ballester.
Corrección de errores de la Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que, en cumplimiento de la norma 10.1 de la convocatoria de fecha 29 de enero de 1974, se hace pública la relación de funcionarios de carrera nombrados por el Rectorado de dicho Organismo, con la aprobación del Ministerio de Educación y Ciencia.
Corrección de errores de la Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la relación de funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar nombrados por el Rectorado de dicho Organismo.
Orden de 29 de octubre de 1975 por la que se nombra Director del Servicio de Empleo y Acción Formativa a don José Luis Carballo Alonso.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado para proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Residencia Sanitaria «Montecelo», de Pontevedra.
Orden de 30 de septiembre de 1975 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Agrícolas del Estado.
Resolución de la Dirección General del Servicio Nacional de Productos Agrarios por la que se nombra funcionario de carrera de la Escala de Subalternos del Organismo a don Francisco Morgado Ruiz.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid