Orden de 17 de octubre de 1975 por la que se dispone el cese de don Manuel Gutiérrez Mellado como Presidente de la Comisión Interministerial para el estudio del proyecto de Reglamento de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional.
Orden de 17 de octubre de 1975 por la que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de funcionarios del Cuerpo de Economistas del Estado.
Orden de 30 de octubre de 1975 por la que se nombra Subdirector general de Retribuciones de Funcionarios en la Dirección General del Tesoro y Presupuestos a don José María Dalmáu Pérez.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Corrección de errores del Decreto 2414/1975, de 14 de octubre, por el que se promueve al empleo de Intendente del Aire al Coronel del Cuerpo de Intendencia del Aire don Angel Luis Pérez-Herrera Delgado.
Orden de 24 de octubre de 1975 por la que se nombra Vocal nato de la Comisión Nacional de Investigación del Espacio al Coronel del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, en situación de retirado, don Daniel Oliver Osuna.
Orden de 24 de octubre de 1975 por la que se nombra Vocal nato de la Comisión Nacional de Investigación del Espacio al Director del Servicio Meteorológico Nacional, Coronel del Arma de Aviación, Escala de Tierra, Grupo B), don Arturo Pardo Pérez.
Orden de 24 de octubre de 1975 por la que se nombra Vocal nato del Patronato del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», al Coronel del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, en situación de retirado, don Daniel Oliver Osuna.
Orden de 20 de octubre de 1975 por la que cesa en el cargo de Delegado regional de Comercio en Murcia el Técnico Comercial del Estado don Francisco Javier Fernández Lalcona.
Orden de 20 de octubre de 1975 por la que se nombra Delegado regional de Comercio en Murcia al Técnico Comercial del Estado don Miguel Carmona Pertiñez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid