Decreto 2852/1975, de 31 de octubre, por el que se dispone el cese, por jubilación, del Secretario general del Consejo de Estado.
Decreto 2853/1975, de 31 de octubre, por el que se nombra Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
Orden de 18 de octubre de 1975 por la que se publican relaciones de funcionarios de Organismos Autónomos afectados por la Disposición Transitoria del Decreto 3476/74, de 20 de diciembre.
Orden de 27 de octubre de 1975 por la que causa baja en el destino civil que ocupa en la actualidad el Comandante de Infantería don Luis Roldán Rodríguez.
Corrección de errores de la Orden de 17 de octubre de 1975 por la que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de funcionarios del Cuerpo de Economistas del Estado.
Decreto 2854/1975, de 31 de octubre, por el que se designa Embajador de España en Santiago de Chile a don Emilio Beladíez Navarro.
Decreto 2855/1975, de 31 de octubre, por el que se acuerda combinación judicial.
Decreto 2856/1975, de 31 de octubre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Caballería al Coronel de dicha Arma don Felipe Domínguez Vicho, nombrándole Subinspector de Caballería de la Segunda, Tercera y Novena Regiones Militares.
Decreto 2857/1975, de 31 de octubre, por el que se dispone que el General de División don Luis de Baviera y Borbón cese en el cargo de Vocal del Consejo Superior de Acción Social.
Decreto 2858/1975, de 31 de octubre, por el que se destina al Estado Mayor Central del Ejército al General de Brigada de Infantería don Rafael Allendesalazar Urbina.
Decreto 2859/1975, de 31 de octubre, por el que se nombra Subinspector de Caballería de la Primera, Séptima y Octava Regiones Militares al General de Brigada de Caballería don José Cano Medrano.
Decreto 2860/1975, de 31 de octubre, por el que se nombra Jefe de la Brigada de Caballería «Jarama» y Gobernador militar de la plaza y provincia de Salamanca al General de Brigada de Caballería don Juan Somoza Iglesias.
Decreto 2861/1975, de 31 de octubre, por el que se nombra Vocal del Consejo Superior de Acción Social al General de Brigada de Caballería don Alvaro Caruana y Gómez de Barreda.
Orden de 25 de septiembre de 1975 por la que se nombra a don José Alvaro Cuervo García Profesor agregado de «Economía de la Empresa» de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid.
Orden de 29 de septiembre de 1975 por la que se nombra a don Jesús Amón Hortelano Profesor agregado de «Psicología (Psicología matemática, 1)» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid.
Orden de 17 de octubre de 1975 por la que se nombra a don Pedro Albertos Pérez Catedrático numerario del grupo XXXIII de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao.
Resolución de la Universidad de Barcelona por la que, en cumplimiento de la norma 10,1 de la convocatoria de 8 de noviembre de 1974, se hace pública la relación de funcionarios de carrera nombrados por el Rectorado de dicho Organismo con la aprobación del Ministerio de Educación y Ciencia.
Decreto 2862/1975, de 31 de octubre, por el que se dispone el cese de don Julio Guiard Ruiz como Delegado provincial del Ministerio de Información y Turismo en Tarragona.
Decreto 2863/1975, de 31 de octubre, por el que se dispone el cese de don Javier Carvajal Ferrer como Presidente ejecutivo del Instituto Español de Turismo.
Decreto 2864/1975, de 31 de octubre, por el que se nombra Delegado provincial de Información y Turismo en Tarragona a don Manuel Martín Fornoza.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid