Real Decreto 2447/1976, de 27 de octubre, por el que se dispone que durante la ausencia del Ministro de Asuntos Exteriores se encargue del despacho de su Departamento el Ministro de Información y Turismo.
Orden de 7 de septiembre de 1976 por la que se otorga por adjudicación directa los destinos que se mencionan al personal de la Guardia Civil que se indica.
Real Decreto 2448/1976, de 16 de octubre, por el que se dispone que el General de Brigada de Ingenieros don Guillermo Díaz del Río Jáudenes pase al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo» destinándole al Alto Estado Mayor.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se publica la baja, por fallecimiento, del Sargento y Policías que se citan, del Cuerpo de Policía Armada.
Real Decreto 2449/1976, de 18 de octubre, por el que se dispone el cese de don Fernando Suárez González como Presidente de la Comisión de Evaluación de la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa.
Real Decreto 2450/1976, de 18 de octubre, por el que se dispone el cese de don José Manuel González Páramo como Director general Coordinador de la Comisión de Evaluación de la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa.
Orden de 21 de julio de 1976 sobre cese y nombramiento de miembros del Patronato de la Universidad de Granada.
Orden de 9 de septiembre de 1976 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Teoría de la Contabilidad» de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla a don Rafael Ramos Cervero.
Orden de 10 de septiembre de 1976 por la que se nombra a don José de Portugal Alvarez Profesor agregado de «Patología y Clínica médicas» (3.ª) de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Resolución del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante por la que se publica la lista de funcionarios de carrera que superaron las pruebas selectivas, turno libre, convocadas por Orden de 19 de mayo de 1975.
Resolución del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante por la que se publica la lista de funcionarios de carrera que superaron las pruebas selectivas, turno restringido, convocadas por Orden de 28 de febrero de 1975.
Corrección de erratas de la Orden de 19 de julio de 1976 por la que se dispone que el Secretario titular de la Magistratura de Trabajo número 6 de Madrid, don Ramón Villariño de Andrés Moreno, sea promovido a Secretario de categoría A) del Tribunal Central de Trabajo.
Orden de 1 de octubre de 1976 por la que se nombran funcionarios de nuevo ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Minas.
Real Decreto 2451/1976, de 26 de octubre, por el que cesa en su destino en el Gabinete del Vicepresidente primero del Gobierno para Asuntos de la Defensa el General de División del Ejército del Aire don Luis Rey Rodríguez.
Orden de 26 de octubre de 1976 por la que se dispone el cese de don Virgilio Velasco Bueno como Subjefe provincial del Movimiento en Soria.
Orden de 26 de octubre de 1976 por la que se nombra a don Ricardo Héctor Serantes Subjefe provincial del Movimiento en Soria.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid