Corrección de errores de la Orden de 6 de mayo de 2003, por la que se destina a los Jueces nombrados por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 9 de abril de 2003.
Resolución de 2 de junio de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don Mariano Alberdi Frías, Registrador de Terrassa n.o 1, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Orden HAC/1602/2003, de 2 de junio, por la que se dispone el cese de doña Montserrat Pérez Ron como Delegada de Economía y Hacienda en Ávila.
Resolución de 13 de mayo de 2003, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de doña Carla Carreras Planas como Profesora titular de Universidad.
Resolución de 23 de mayo de 2003, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don Miguel Costas Salgueiro como Profesor titular de Universidad.
Resolución de 2 de junio de 2003, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don Manuel Fernández Veiga, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de "Ingeniería Telemática", del Departamento de Ingeniería Telemática.
Resolución de 2 de junio de 2003, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Esteruelas Rodrigo.
Resolución de 2 de junio de 2003, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Joseba Iñaki Íñigo Ochoa de Chinchetru.
Resolución de 2 de junio de 2003, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Pablo Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes.
Resolución de 2 de junio de 2003, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña Isabel Marco Sanjuán.
Resolución de 4 de junio de 2003, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. Ángel Belenguer Martínez Profesor Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento "Teoría de la Señal y Comunicaciones", adscrita al Departamento en Constitución de Ingeniería de Telecomunicaciones.
Resolución de 4 de junio de 2003, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. Ángel Millán Campos profesor Titular de Universidad del área de conocimiento "Comercialización e Investigación de Mercados", adscrita al Departamento de Economía y Empresa.
Resolución de 4 de junio de 2003, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D.aMaría Sagrario Salgado Muñoz Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento "Química Física", adscrita al Departamento de Química Física.
Resolución de 4 de junio de 2003, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don Manuel Martínez Piñeiro, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de "Física Aplicada", del Departamento de Física Aplicada.
Resolución de 4 de junio de 2003, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a doña María Teresa Fernández Vázquez Profesora Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Historia e Instituciones Económicas", del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico e Historia e Instituciones Económicas.
Resolución de 9 de junio de 2003, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombran Profesores de los Cuerpos Docentes Universitarios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid