Real Decreto 598/2018, de 22 de junio, por el que se nombra Directora Adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno a doña Andrea Gavela Llopis.
Acuerdo de 21 de junio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos a Jueces en prácticas de la promoción 68.ª
Acuerdo de 12 de abril de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa del Magistrado don José María Contreras Aparicio, al cumplir la edad legalmente establecida.
Resolución de 20 de junio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Córdoba, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, al notario de dicha localidad, don Fernando María Gari Munsuri.
Resolución de 8 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que, en estimación de recurso de reposición, se modifica la de 5 de abril de 2018, por la que se resuelve el concurso general, convocado por Resolución de 22 de enero de 2018.
Resolución de 19 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de abril de 2018.
Resolución de 21 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Extremadura, por la que se dispone el cese de doña Pilar Nogales Perogil como Subdelegada del Gobierno en Badajoz.
Resolución de 25 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se dispone el cese de don Jorge Ramón Sierra Viu como Subdelegado del Gobierno en Tarragona.
Resolución de 25 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se dispone el cese de don Juan Manuel Sánchez-Bustamante de la Herrán como Subdelegado del Gobierno en Girona.
Resolución de 25 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se dispone el cese de doña María Inmaculada Manso Ferrandiz como Subdelegada del Gobierno en Lleida.
Resolución de 25 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Extremadura, por la que se dispone el cese de don José Carlos Bote Saavedra como Subdelegado del Gobierno en Cáceres.
Resolución de 6 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 15 de marzo de 2018.
Real Decreto 682/2018, de 22 de junio, por el que se nombra Directora General del Tesoro y Política Financiera a doña Elena Aparici Vázquez de Parga.
Resolución de 4 de junio de 2018, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Jordi Carrabina Bordoll.
Resolución de 7 de junio de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Manuel Díaz Torres.
Resolución de 11 de junio de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.
Resolución de 11 de junio de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Catedráticos de Universidad.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid