Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 de la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, modificada por el artículo quinto, apartado diecisiete, de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, se dispone la publicación de la rehabilitación de los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.
Madrid, 16 de enero de 2018.–El Director del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Rufino de la Rosa Cordón.
Dependencia regional de Andalucía, Ceuta y Melilla
NIF |
Razón Social |
Fecha publicación BOE de la Revocación |
Fecha Acuerdo de Rehabilitación |
Órgano que acordó la Rehabilitación |
Fecha de Inscripción Registral |
Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B92261627 |
ALOHA ISLANDS 2001 SL. |
05/11/2014 |
12/01/2017 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
26/09/2001 |
Mercantil de Málaga. |
B92233402 |
KHATIBVINK SL. |
05/11/2014 |
12/01/2017 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
13/06/2001 |
Mercantil de Málaga. |
B91082669 |
BALAGUS 2000 SL. |
18/10/2017 |
12/01/2017 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
17/11/2000 |
Mercantil de Sevilla. |
B91125153 |
TROYSIC SL. |
04/12/2017 |
12/01/2017 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
23/05/2001 |
Mercantil de Sevilla. |
B91300541 |
DONCELLAS DE HOSTELERÍA SL. |
04/12/2017 |
12/01/2017 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
05/09/2003 |
Mercantil de Sevilla. |
B41466947 |
JARCHO,S SL. |
22/11/2017 |
12/01/2017 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
30/04/1991 |
Mercantil de Sevilla. |
B41958851 |
GARGALL VIVIENDAS SL. |
21/07/2014 |
12/01/2017 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
14/06/1999 |
Mercantil de Sevilla. |
B41906413 |
HOTEL LOS ENCINARES DE SIERRA MORENA SL. |
04/12/2017 |
12/01/2017 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
31/03/1998 |
Mercantil de Sevilla. |
B18689620 |
FLYING BUSINESS SL. |
18/10/2017 |
12/01/2017 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
30/06/2004 |
Mercantil de Granada. |
B18496851 |
PROVIEMI SL. |
18/10/2017 |
12/01/2017 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
02/07/1999 |
Mercantil de Granada. |
B41554643 |
REBELDE TOSTADEROS SL. |
20/12/2017 |
12/01/2017 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
24/09/1992 |
Mercantil de Sevilla. |
B91163089 |
ZADI TRABAJOS Y AGRICULTURA SL. |
21/07/2014 |
12/01/2017 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
31/10/2001 |
Mercantil de Sevilla. |
B91724823 |
RADWAN HOGAR SL. |
04/12/2017 |
12/01/2017 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
06/05/2008 |
Mercantil de Sevilla. |
B41994187 |
IBÉRICA DE SEMILLAS AGRÍCOLAS SL. |
22/11/2017 |
12/01/2017 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
01/07/1999 |
Mercantil de Sevilla. |
B92487883 |
PAZOS INMOBILIARIA Y TOPOGRAFÍA SL. |
05/11/2014 |
12/01/2017 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
17/12/2003 |
Mercantil de Málaga. |
Dependencia regional de Castilla y León
NIF |
Razón Social. |
Fecha publicación BOE de la Revocación |
Fecha Acuerdo de Rehabilitación |
Órgano que acordó la Rehabilitación. |
Fecha de Inscripción Registral |
Registro Público de Inscripción. |
---|---|---|---|---|---|---|
B05201975 |
CENTRO RURAL LOS ROBLES DE CANDELEDA SL. |
20/11/2014 |
13/12/2017 |
Dependencia de Gestión Tributaria de Ávila. |
18/12/2006 |
Mercantil de Ávila. |
A09102716 |
CURTIDOS DEL NORTE SA. |
05/06/2015 |
14/12/2017 |
Dependencia de Gestión Tributaria de Burgos. |
26/05/1988 |
Mercantil de Burgos. |
A09217365 |
CHALTINVERT SA. |
05/06/2015 |
22/12/2017 |
Dependencia de Gestión Tributaria de Burgos. |
04/01/1990 |
Mercantil de Burgos. |
B81347882 |
MENCAL COMUNICACIÓN SL. |
20/03/2015 |
02/01/2018 |
Dependencia de Gestión Tributaria de Burgos. |
16/03/2007 |
Mercantil de Burgos. |
Dependencia regional de Cataluña
NIF |
Razón Social |
Fecha publicación BOE de la Revocación |
Fecha Acuerdo de Rehabilitación |
Órgano que acordó la Rehabilitación |
Fecha de Inscripción Registral |
Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B17601337 |
J.M. GIRONA C.M. SL. |
20/03/2015 |
13/12/2017 |
Dependencia de Gestión Tributaria de Girona. |
21/09/1999 |
Mercantil de Girona. |
B65045551 |
WHITESIDE AGENCY SL. |
20/03/2015 |
13/12/2017 |
Administración de Hospitalet. |
02/03/2009 |
Mercantil de Barcelona. |
B64819188 |
DISTRIBUCIÓN Y REPARTO TRANSUNIF SL. |
05/06/2015 |
10/01/2018 |
Administración de Poblenou. |
27/03/2008 |
Mercantil de Barcelona. |
B63520985 |
HOMELESS 200 SL. |
23/09/2015 |
10/01/2018 |
Administración de Poblenou. |
11/06/2004 |
Mercantil de Barcelona. |
Dependencia regional de Illes Balears
NIF |
Razón Social |
Fecha publicación BOE de la Revocación |
Fecha Acuerdo de Rehabilitación |
Órgano que acordó la Rehabilitación |
Fecha de Inscripción Registral |
Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B07848377 |
MATRIX PROJECT SL. |
20/11/2014 |
02/10/2017 |
Administración de Ibiza y Formentera. |
20/11/1997 |
Mercantil de Ibiza. |
Dependencia regional de Madrid
NIF |
Razón Social |
Fecha publicación BOE de la Revocación |
Fecha Acuerdo de Rehabilitación |
Órgano que acordó la Rehabilitación |
Fecha de Inscripción Registral |
Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B82721119 |
QUELVACHO SL. |
19/07/2017 |
24/10/2017 |
Administración Colmenar Viejo. |
27/07/2000 |
Mercantil de Madrid. |
A15461106 |
SOGADE SOCIEDAD GALLEGA DE AGUAS SA. |
08/07/2015 |
24/10/2017 |
Administración Colmenar Viejo. |
23/10/2003 |
Mercantil de Madrid. |
B85497345 |
IMAGINE SECRET SL. |
19/07/2017 |
20/10/2017 |
Administración Colmenar Viejo. |
08/09/2008 |
Mercantil de Madrid. |
B78587045 |
AUTOCARES JOMA SL. |
21/06/2017 |
24/11/2017 |
Administración de El Escorial. |
07/10/1994 |
Mercantil de Madrid. |
B85811958 |
LANDING LAB SL. |
07/06/2017 |
28/11/2017 |
Administración de Carabanchel. |
02/12/2009 |
Mercantil de Madrid. |
B97561070 |
PROFIT EXPORT SL. |
05/01/2015 |
27/11/2017 |
Administración de María de Molina. |
21/03/2005 |
Mercantil de Madrid. |
A28170587 |
DEPÓSITO FRANCO MADRID SA. |
05/01/2015 |
28/11/2017 |
Administración de María de Molina. |
10/09/1987 |
Mercantil de Guipúzcoa. |
A78916814 |
GABALDÓN SA. |
07/06/2017 |
13/12/2017 |
Administración de María de Molina. |
18/12/1990 |
Mercantil de Madrid. |
B85725547 |
EDIFICACIONES THUBYEN DOS SL. |
20/02/2015 |
15/12/2017 |
Administración Fuenlabrada. |
23/06/2009 |
Mercantil de Madrid. |
B82944406 |
GOMON TEJO SL. |
19/07/2017 |
14/12/2017 |
Administración Colmenar Viejo. |
27/07/2001 |
Mercantil de Madrid. |
B80536956 |
PULGAR Y PÉREZ CORREDURÍA DE SEGUROS SL. |
19/07/2017 |
18/12/2017 |
Administración Pozuelo de Alarcón. |
11/05/1993 |
Mercantil de Madrid. |
B82305988 |
LEVEL MUSIC SL. |
04/10/2017 |
21/12/2017 |
Administración de Pozuelo de Alarcón. |
21/04/1999 |
Mercantil de Madrid. |
B83572602 |
SEGURIDAD Y SALUD ALDEHUELA SL. |
07/06/2017 |
27/12/2017 |
Administración de Montalbán. |
10/02/2003 |
Mercantil de Madrid. |
B82478934 |
BUILDING BLOCKS FACTORY SL UNIPERSONAL. |
05/01/2015 |
27/12/2017 |
Administración de Montalbán. |
31/12/1999 |
Mercantil de Madrid. |
B83764951 |
BOSTON BUSINESS SL. |
26/10/2007 |
27/12/2017 |
Administración de Montalbán. |
19/09/2007 |
Mercantil de Madrid. |
B83971671 |
PMM SERVICIOS INTEGRALES SL. |
24/05/2017 |
27/12/2017 |
Administración de Montalbán. |
19/02/2009 |
Mercantil de Madrid. |
B28133551 |
PEINER IBÉRICA SL. |
20/02/2015 |
15/12/2017 |
Administración de Guzmán el Bueno. |
25/03/2003 |
Mercantil de Madrid. |
B81524464 |
DEDICADOS A LA CARNE SL. |
09/08/2017 |
09/01/2018 |
Administración de Arganda. |
19/09/1996 |
Mercantil de Madrid. |
A79036968 |
TALLERES COGAN SA. |
24/05/2017 |
09/01/2018 |
Administración de Torrejón de Ardoz. |
09/10/1995 |
Mercantil de Madrid. |
B84603059 |
ARBELOA IZARZUGAZA Y SÁNCHEZ CONSULTING SL. |
07/06/2017 |
08/01/2018 |
Administración de María de Molina. |
16/02/2006 |
Mercantil de Madrid. |
B81715898 |
SAN ASTURIO SL. |
07/06/2017 |
03/01/2018 |
Administración de Alcalá de Henares. |
04/06/1997 |
Mercantil de Madrid. |
B84620525 |
RECREATIVOS ANCRI SL. |
19/07/2017 |
02/01/2018 |
Administración de Pozuelo de Alarcón. |
14/03/2006 |
Mercantil de Madrid. |
B85588903 |
S&S DESPACHO DE ABOGADAS Y ADMINISTRADORAS DE FINCAS COLEGIADAS DE MADRID SLP. |
07/06/2017 |
02/01/2018 |
Administración de San Blas. |
26/05/2009 |
Mercantil de Madrid. |
Dependencia regional de Valencia
NIF |
Razón Social |
Fecha publicación BOE de la Revocación |
Fecha Acuerdo de Rehabilitación |
Órgano que acordó la Rehabilitación |
Fecha de Inscripción Registral |
Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B03900529 |
ANACRUZ SL. |
20/02/2015 |
15/12/2017 |
Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. |
26/01/1994 |
Mercantil de Alicante. |
B03954732 |
SANSAY SLU. |
08/07/2015 |
15/12/2017 |
Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. |
04/03/2008 |
Mercantil de Alicante. |
B97992465 |
TORRE DEL JÚCAR SL. |
20/02/2015 |
08/01/2018 |
Dependencia de Gestión Tributaria de Valencia. |
05/02/2008 |
Mercantil de Valencia. |
B96914056 |
BRITE SPORT SL. |
20/02/2015 |
08/01/2018 |
Dependencia de Gestión Tributaria de Valencia. |
18/11/1999 |
Mercantil de Valencia. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid