Contingut no disponible en català
Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 de la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, modificada por el artículo quinto, apartado diecisiete, de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, se dispone la publicación de la rehabilitación de los números de identificación fiscal que figuran en el anexo
Madrid, 15 de octubre de 2019.–El Director del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Gonzalo García de Castro.
Dependencia Regional de Andalucía, Ceuta y Melilla
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B93018604 | CORTIJOS DE SIERRA BLANCA SL. | 21/07/2014 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 01/09/2009 | Mercantil de Málaga. |
B81473134 | GARCIA & CANORA SL. | 29/05/2019 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 12/12/2005 | Mercantil de Cádiz. |
B92542968 | CAMOJANBLANCO 2004 SL. | 05/11/2014 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 28/05/2004 | Mercantil de Málaga. |
B29875499 | WISSEY PROPERTIES SL. | 05/11/2014 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 29/12/1995 | Mercantil de Málaga. |
B92441674 | REYNA INDEPENDANT SL. | 05/11/2014 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 03/07/2003 | Mercantil de Málaga. |
B72121353 | VILLAS Y CULTIVOS SAN RAFAEL SL. | 23/07/2014 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 01/09/2008 | Mercantil de Cádiz. |
B04437570 | AGRI.AL.PRO, A.M SL. | 29/05/2019 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 13/02/2003 | Mercantil de Almería. |
B92417914 | OPTIMA ASSOCIATES INTERNATIONAL SL. | 22/05/2019 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 16/05/2003 | Mercantil de Málaga. |
B90045840 | ACTUALIA SOCIEDAD DE GESTION SL. | 17/05/2019 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 22/01/2013 | Mercantil de Sevilla. |
B41095209 | HERMABAR SL. | 18/10/2017 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 16/04/1982 | Mercantil de Sevilla. |
B91393405 | ANDALUCIA EXPLORATION SERVICES SL. | 22/05/2019 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 26/04/2005 | Mercantil de Sevilla. |
B11502044 | ERANELO SL. | 19/06/2019 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 09/11/2006 | Mercantil de Cádiz. |
B04693776 | SOLUCIONES FINANCIERAS 2012 SL. | 21/06/2019 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 18/03/2010 | Mercantil de Almería. |
B52020021 | HAMED Y ABDELKADER LAHABIB SL. | 14/06/2019 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 30/09/2008 | Mercantil de Melilla. |
B92474667 | CALANOVA SEA GOLF 607 SL. | 22/05/2019 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 10/11/2003 | Mercantil de Málaga. |
B04461083 | INICIATIVAS JACARANDA SL. | 22/05/2019 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 20/02/2004 | Mercantil de Almería. |
B18669986 | FAMORMA SRL. | 21/06/2019 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 27/01/2004 | Mercantil de Granada. |
B14235519 | K.V.A. SUR SL. | 14/06/2019 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 09/10/1990 | Mercantil de Córdoba. |
B72032030 | SEGROSOL SL. | 21/07/2014 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 09/05/2006 | Mercantil de Cádiz. |
B21192497 | GRUPO CEDAM SL. | 21/07/2014 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 03/03/1994 | Mercantil de Huelva. |
B04050761 | PERFORACIONES MACAEL SL. | 21/07/2014 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 27/10/1994 | Mercantil de Almería. |
B29680303 | BOUKA 2004 SL. | 05/11/2014 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 19/07/1994 | Mercantil de Málaga. |
B92471135 | J.COPPAGE SL. | 22/05/2019 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 30/10/2003 | Mercantil de Málaga. |
Dependencia Regional de Asturias
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B33965690 | EXPORT IMPORT & SERVICES LIHOVE-56 SL. | 22/05/2019 | 04/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 08/01/2009 | Mercantil de Madrid |
Dependencia Regional de Canarias
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación. | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B35754753 | MACLAFEL SL. | 06/03/2019 | 04/10/2019 | Administración de Fuerteventura. | 18/06/2003 | Mercantil de Puerto del Rosario. |
A35592542 | RIVER CANARIAS INDUSTRIAL SA. | 21/06/2019 | 04/10/2019 | Administración de Las Palmas. | 14/02/2000 | Mercantil de Las Palmas. |
B35611847 | TECNIDENT LAS PALMAS SLU. | 29/05/2019 | 04/10/2019 | Administración de Las Palmas. | 19/06/2000 | Mercantil de Las Palmas. |
B38562740 | EUROESTETIC ESPAÑA SLU. | 06/04/2015 | 30/09/2019 | Administración Puerto de la Cruz. | 15/11/1999 | Mercantil de Santa Cruz. |
B66412610 | ARES SERVICIO 70. | 29/05/2019 | 25/09/2019 | Administración de Arona. | 20/11/2014 | Mercantil de Barcelona. |
B38735031 | TXTO TALLER ARQ,URB,DESARROLLO SOSTEN. | 29/05/2019 | 25/09/2019 | Administración de Arona. | 29/11/2007 | Mercantil de Tenerife. |
B76553437 | GRUPO AMAYA FRAGOSO SLU. | 14/06/2019 | 24/09/2019 | Administración de La Gomera. | 03/11/2011 | Mercantil de La Gomera. |
B35688886 | MILUNO NETWORK, SL. | 21/06/2019 | 10/09/2019 | Administración de Las Palmas. | 21/02/2002 | Mercantil de Las Palmas. |
B76049592 | TOURISM REVOLUTION ECOSYSTEM SL. | 22/05/2019 | 20/09/2019 | Administración de Las Palmas. | 22/01/2010 | Mercantil de Las Palmas. |
B35401793 | CANGEDI SL. | 14/06/2019 | 20/09/2019 | Administración de Las Palmas. | 03/08/1995 | Mercantil de Las Palmas. |
B76004928 | NORCLIMA CLIMANORT SL. | 17/05/2019 | 20/09/2019 | Administración de Las Palmas. | 13/08/2008 | Mercantil de Las Palmas. |
B76596766 | PEREZ Y GANDARA,MEDICINA Y ENFERMERIA SL. | 29/05/2019 | 19/09/2019 | Dependencia Gestión Tributaria de Tenerife. | 22/02/2013 | Mercantil de Tenerife. |
B38852687 | SILVERPROCAR CANARIAS SL. | 20/05/2015 | 11/09/2019 | Administración Puerto de la Cruz. | 13/10/2006 | Mercantil de Santa Cruz. |
B76512144 | PEACER JEAN SL. | 19/07/2019 | 09/0972019 | Administración Puerto de la Cruz. | 11/05/2010 | Mercantil de Santa Cruz. |
B35870286 | BALOVADI INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL. | 22/05/2019 | 31/07/2019 | Administración de Las Palmas. | 14/10/2005 | Mercantil de Las Palmas. |
B35477439 | COMERCIAL RIQUIANEZ SL. | 22/05/2019 | 02/08/2019 | Administración de Las Palmas. | 16/06/1997 | Mercantil de Las Palmas. |
B35803964 | CANARIAS AQUALEX SL. | 29/05/2019 | 02/08/2019 | Administración de Las Palmas. | 27/05/2004 | Mercantil de Las Palmas. |
Dependencia Regional de Castilla-La Mancha
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B45492683 | TAJO MEDIA SL. | 29/05/2019 | 03/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 04/10/2001 | Mercantil de Toledo. |
B45029568 | PREMC SL. | 06/03/2019 | 03/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 24/12/1983 | Mercantil de Toledo. |
B84222918 | SEGGECO GLOBAL SL. | 14/06/2019 | 03/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 15/02/2005 | Mercantil de Guadalajara. |
Dependencia Regional de Castilla y León
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B37293289 | EXCLUSIVAS TAURINAS MARBEN SL. | 19/06/2019 | 04/10/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Salamanca. | 28/02/1995 | Mercantil de Salamanca. |
Dependencia Regional de Cataluña
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B17523523 | CASAS PREIMPRESSIO SL. | 24/10/2018 | 19/06/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Girona. | 30/09/1997 | Mercantil de Girona. |
B63773972 | RECOVECO INVERSIONES SL. | 22/05/2019 | 07/10/2019 | Administración de Vía Augusta. | 18/03/2005 | Mercantil de Barcelona. |
B60129061 | JUAN RIGOL SL. | 22/05/2019 | 10/10/2019 | Administración de San Feliu de Llobregat. | 28/09/1992 | Mercantil de Barcelona. |
B63092274 | EXPO PERMANENTE SL. | 29/05/2019 | 11/10/2019 | Administración de Vilanova i La Geltrú. | 07/12/2007 | Mercantil de Barcelona. |
B58472093 | ORCALINFA SL. | 19/06/2019 | 10/10/2019 | Administración de Granollers. | 01/01/1988 | Mercantil de Barcelona. |
B58614892 | CASAS PAIRALS TRES SL. | 21/06/2019 | 07/10/2019 | Administración de Vía Augusta. | 08/04/2014 | Mercantil de Barcelona. |
B60811536 | ANANTA INFORMÁTICA APLICADA SL. | 29/05/2019 | 25/09/2019 | Administración de L'Hospitalet de Llobregat. | 30/03/1995 | Mercantil de Barcelona. |
B61610895 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO MIGUEL ANGEL CALSO SL. | 29/05/2019 | 25/09/2019 | Administración de L'Hospitalet de Llobregat. | 03/03/1998 | Mercantil de Barcelona. |
B97740401 | HEMOS VUELTO SL. | 20/04/2015 | 11/10/2019 | Administración de L'Hospitalet de Llobregat. | 14/06/2006 | Mercantil de Barcelona. |
B64485493 | TAMARRO INVERSIONES 2007 SL. | 22/05/2019 | 08/10/2019 | Administración de L'Hospitalet de Llobregat. | 26/03/2007 | Mercantil de Barcelona. |
Dependencia Regional de Extremadura
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B10193779 | J.J.MARTIN PALOMINO SL. | 29/05/2019 | 08/10/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Cáceres. | 30/01/1996 | Mercantil de Cáceres. |
Dependencia Regional de Galicia
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B15514276 | LUIS CASTIÑEIRAS E HIJOS SL. | 21/06/2019 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria | 12/05/1995. | Mercantil de A Coruña. |
B36040111 | GOMEZ Y FREIJEIRO SL. | 19/06/2019 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria | 12/03/1987. | Mercantil de Pontevedra. |
B36369338 | CASA DA BREA SL. | 29/05/2019 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria | 20/10/2000. | Mercantil de Pontevedra. |
B15976186 | GALICIA INFORMATICS & SOFTWARE ADM SL. | 22/05/2019 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria | 04/04/2005. | Mercantil de A Coruña. |
B70251053 | AGUIÑO SISTEMAS SL. | 17/05/2019 | 11/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria | 25/06/2010. | Mercantil de Santiago de Compostela. |
Dependencia Regional de Illes Balears
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B07975808 | LOBER BAU SL. | 20/11/2014 | 14/06/2019 | Administración de Palma de Mallorca. | 30/11/2000 | Mercantil de Palma de Mallorca. |
B07969090 | CONSTRUCCIONES COBO LAFUENTE. | 20/11/2014 | 14/06/2019 | Administración de Palma de Mallorca. | 22/09/1999 | Mercantil de Palma de Mallorca. |
B57202806 | P.RIUS SL. | 22/05/2019 | 12/09/2019 | Administración de Palma de Mallorca. | 06/05/2003 | Mercantil de Palma de Mallorca. |
B57286312 | SOL DE JAZMIN SL. | 29/05/2019 | 20/09/2019 | Administración de Palma de Mallorca. | 05/08/2004 | Mercantil de Palma de Mallorca. |
B57855082 | MITJANS INVERSORS I PATRIMONI SL. | 16/09/2019 | 03/10/2019 | Administración de Palma de Mallorca. | 20/04/2014 | Mercantil de Palma de Mallorca. |
Dependencia Regional de Madrid
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B82915851 | SERIMAGIC SL. | 21/06/2017 | 26/09/2019 | Administración de Móstoles. | 19/02/2001 | Mercantil de Madrid. |
B84173905 | UBELDENTAL SL. | 29/05/2019 | 26/09/2019 | Administración de Móstoles. | 02/12/2004 | Mercantil de Madrid. |
B85493534 | TRANSPORTES GABRIEL GARCIA MORENO SL EN CONSTITUCIÓN. | 05/05/2015 | 26/09/2019 | Administración de Móstoles. | 04/09/2008 | Mercantil de Madrid. |
B78984234 | GASEOSA LA PORTUGUESA SL. | 14/06/2019 | 27/09/2019 | Administración de Aranjuez. | 14/05/1993 | Mercantil de Madrid. |
B84349349 | INMUEBLES MADRID NORTE SL. | 29/05/2019 | 30/09/2019 | Administración de Alcobendas. | 26/05/2005 | Mercantil de Madrid. |
B82278243 | R.F.O. SOCIEDAD DE INVERSIONES SL. | 07/06/2017 | 26/09/2019 | Administración de María de Molina. | 24/03/1999 | Mercantil de Madrid. |
B82004417 | ACER INFOCOM SL. | 06/08/2018 | 26/09/2019 | Administración de María de Molina. | 23/05/1998 | Mercantil de Madrid. |
B83143982 | DE LA PIEDRA BOURGON INVERSIONES SL. | 19/06/2019 | 26/09/2019 | Administración de Pozuelo de Alarcón. | 08/11/2001 | Mercantil de Madrid. |
B83280149 | 2002 GSTAAD SL. | 17/05/2019 | 26/09/2019 | Administración de Pozuelo de Alarcón. | 13/06/2002 | Mercantil de Madrid. |
B83768135 | PROMOELORZA SL. | 07/06/2017 | 30/09/2019 | Administración de Villa de Vallecas. | 17/02/2004 | Mercantil de Madrid. |
B82549890 | JOGLOMAN SL. | 24/10/2018 | 30/09/2019 | Administración de Leganés. | 02/03/2000 | Mercantil de Madrid. |
B83954057 | DE VAL GESTION DE INMUEBLES SL. | 21/06/2019 | 02/10/2019 | Administración de Alcobendas. | 26/04/2004 | Mercantil de Madrid. |
B85054302 | COSMO PILATES SL. | 20/02/2019 | 03/10/2019 | Administración de María de Molina. | 10/05/2007 | Mercantil de Madrid. |
B81551004 | CONSTRUCCIONES REVISTAN SL. | 29/05/2019 | 04/10/2019 | Administración de Arganda. | 17/10/1996 | Mercantil de Madrid. |
B84998830 | CABRERORUANO SL. | 26/06/2019 | 02/10/2019 | Administración de Montalbán. | 28/03/2007 | Mercantil de Madrid. |
B83805820 | MADRID EVENTS SERVICES SL. | 29/05/2019 | 04/10/2019 | Administración de Montalbán. | 02/12/2003 | Mercantil de Madrid. |
B86428364 | TARJETA COLMIYO SL UNIPERSONAL. | 29/05/2019 | 04/10/2019 | Administración de Montalbán. | 29/03/2012 | Mercantil de Madrid. |
B81231359 | T D AQUA SL. | 04/10/2017 | 07/10/2019 | Administración de Pozuelo de Alarcón. | 20/09/1995 | Mercantil de Madrid. |
B81215238 | GEVISO SL. | 26/06/2019 | 07/10/2019 | Administración de Pozuelo de Alarcón. | 04/07/1995 | Mercantil de Madrid. |
B83696591 | PROVISEL SL. | 18/07/2018 | 07/10/2019 | Administración de Colmenar Viejo. | 07/11/2008 | Mercantil de Madrid. |
B82600396 | DILAM DEVELOP SL. | 21/06/2019 | 07/10/2019 | Administración de Colmenar Viejo. | 03/10/2007 | Mercantil de Madrid. |
B83849034 | BELMONTE PAÑOS, EMILIO 000425786W. | 29/05/2019 | 07/10/2019 | Administración de El Escorial. | 26/12/2003 | Mercantil de Madrid. |
B84377803 | EBANO SALON BELLEZA SL. | 19/06/2019 | 07/10/2019 | Administración de El Escorial. | 27/06/2005 | Mercantil de Madrid. |
B80169808 | PHOTO CONSULTING SL. | 24/05/2017 | 07/10/2019 | Administración de El Escorial. | 20/01/1992 | Mercantil de Madrid. |
B82097874 | ZURBARAN 19 SL. | 06/08/2018 | 07/10/2019 | Administración de María de Molina. | 27/11/1998 | Mercantil de Madrid. |
B85706901 | FACTORIA FERROCHE SL. | 29/05/2019 | 07/10/2019 | Administración de María de Molina. | 18/06/2009 | Mercantil de Madrid. |
B84959071 | GRUPO INMOBILIARIO WHITELAKE SL. | 10/05/2017 | 08/10/2019 | Administración de Guzmán el Bueno. | 09/02/2007 | Mercantil de Madrid. |
A82437773 | MONTE DUQUE SA. | 21/06/2017 | 08/10/2019 | Administración de Guzmán el Bueno. | 21/09/1999 | Mercantil de Madrid. |
B78264744 | COMERCIAL AMARO SL. | 29/05/2019 | 08/10/2019 | Administración de Guzmán el Bueno. | 19/10/1992 | Mercantil de Madrid. |
B92354414 | DOMAVA Y CAMATI INVERSIONES,S.L. | 29/05/2019 | 08/10/2019 | Administración de Guzmán el Bueno. | 30/09/2008 | Mercantil de Madrid. |
B80806128 | HABITA-TEC SL. | 21/06/2019 | 08/10/2019 | Administración de Guzmán el Bueno. | 11/03/1994 | Mercantil de Madrid. |
B83831875 | MADOAL INVERSORA SL. | 24/05/2017 | 08/10/2019 | Administración de Torrrejón de Ardoz. | 12/01/2004 | Mercantil de Madrid. |
A79436614 | SL LARA S.A. | 10/10/2018 | 08/10/2019 | Administración de Alcorcón. | 27/02/1991 | Mercantil de Madrid. |
B81103228 | MASTERGAS PROYECTOS E INSTALACIONES DE GAS Y CALEFACCION SL. | 22/05/2019 | 10/10/2019 | Administración de Arganda. | 20/02/1995 | Mercantil de Madrid. |
Dependencia Regional de Murcia
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B73125486 | CITROSUR SL. | 29/05/2019 | 07/10/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 05/07/2001 | Mercantil de Murcia. |
Dependencia Regional de Valencia
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B12764189 | INVERSIONES AYESMAR SL. | 22/05/2019 | 16/08/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Castellón. | 01/08/2007 | Mercantil de Castellón. |
B53473013 | HIJOS DE PASCUAL FUENTES. | 29/05/2019 | 04/10/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 12/07/2000 | Mercantil de Alicante. |
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid