Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 de la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, modificada por el artículo quinto, apartado diecisiete, de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, se dispone la publicación de la rehabilitación de los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.
Madrid, 20 de noviembre de 2019.–El Director del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Gonzalo García de Castro.
Dependencia Regional de Castilla-La Mancha
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
A45058666 | RESIDENCIAL PALOMAREJOS ALTOS SA. | 14/06/2019 | 15/11/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 14/02/1987 | Mercantil de Toledo. |
Dependencia Regional de Castilla y León
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B37535622 | BOSIKE ACADEMY SL. | 21/06/2019 | 19/11/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Salamanca. | 14/07/2014 | Mercantil de Salamanca. |
B24566358 | HNOS ALVAREZ CASAIS SL. | 29/05/2019 | 20/11/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de León. | 09/10/2007 | Mercantil de León. |
Dependencia Regional de Galicia
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha Acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B15240203 | S.H. INMOBILIARIA SL. | 19/07/2019 | 18/11/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 07/02/1990 | Mercantil de Coruña. |
B36358760 | MARISCOS O TERRON SL. | 22/05/2019 | 18/11/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 23/06/2000 | Mercantil de Pontevedra. |
B70013529 | GESCOM PROMOTORA DE VIVIENDAS SL. | 29/05/2019 | 18/11/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 11/10/2005 | Mercantil de Coruña. |
B70294962 | FIROS SL. | 17/05/2019 | 18/11/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 13/06/2011 | Mercantil de Coruña. |
B36038925 | ASEPO SL. | 29/05/2019 | 18/11/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 10/11/1986 | Mercantil de Pontevedra. |
Dependencia Regional de Illes Balears
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B57858821 | DUESEFES SERVEIS MARITIMS SL. | 29/05/2019 | 06/09/2019 | Administración de Inca. | 08/05/2014 | Mercantil de Palma de Mallorca. |
Dependencia Regional de Madrid
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
A78828399 | VIÑEDOS Y BODEGAS SAN MIGUEL SA. | 04/12/2017 | 23/10/2019 | Administración de Guzmán el Bueno. | 25/05/1988 | Mercantil de Madrid. |
B83926741 | GREEN BAY INVERSIONES SL. | 29/05/2019 | 29/10/2019 | Administración de Guzmán el Bueno. | 09/03/2004 | Mercantil de Madrid. |
B87089074 | NIKI SPAIN 2014 SL. | 29/05/2019 | 29/10/2019 | Administración de Guzmán el Bueno. | 17/09/2014 | Mercantil de Madrid. |
B84394592 | NICOFABY SL. | 18/07/2018 | 29/10/2019 | Administración de Guzmán el Bueno. | 30/11/2005 | Mercantil de Madrid. |
B83946715 | PSIONIX INFORMATICA SL. | 29/05/2019 | 29/10/2019 | Administración de Guzmán el Bueno. | 26/03/2004 | Mercantil de Madrid. |
A83010918 | PLANIFICACION Y GESTION DE TERRENOS SA. | 05/07/2017 | 29/10/2019 | Administración de Guzmán el Bueno. | 30/05/2001 | Mercantil de Madrid. |
B81673154 | DEPIMA 97 SL. | 22/05/2019 | 30/10/2019 | Administración de Guzmán el Bueno. | 13/03/1997 | Mercantil de Madrid. |
B81325490 | FECMAP SL. | 29/05/2019 | 30/10/2019 | Administración de Villaverde-Usera. | 12/02/1996 | Mercantil de Madrid. |
B85498228 | REGIBUS FACHADAS Y CUBIERTAS SL. | 29/05/2019 | 30/10/2019 | Administración de Villaverde-Usera. | 05/08/2008 | Mercantil de Madrid. |
A79095063 | ER ZURITO SA. | 04/12/2017 | 30/10/2019 | Administración de Villaverde-Usera. | 08/05/1993 | Mercantil de Madrid. |
B84634815 | CENTRO DE BELLEZA GARCIA ARIAS SL. | 21/06/2019 | 31/10/2019 | Administración de Getafe. | 25/04/2006 | Mercantil de Madrid. |
B82365388 | LOOKING FOR HOUSE 2000 SL. | 07/06/2017 | 04/11/2019 | Administración de El Escorial. | 03/12/2008 | Mercantil de Madrid. |
B83791053 | CORTES URBAN, FRANCISCO JAVIER 000374054Z S.L.N.E. | 20/02/2015 | 06/11/2019 | Administración de Pozuelo de Alarcón. | 08/01/2004 | Mercantil de Madrid. |
B85170033 | AÑOS LUZ ENERGIAS RENOVABLES SLU. | 14/06/2019 | 07/11/2019 | Administración de El Escorial. | 24/08/2007 | Mercantil de Madrid. |
B82420944 | IMCORNA SL. | 19/06/2019 | 08/11/2019 | Administración de Villaverde-Usera. | 03/08/1999 | Mercantil de Madrid. |
B86414786 | ADCOMM CENTURY, SOCIEDAD LIMITADA. | 29/05/2019 | 08/11/2019 | Administración de Montalbán. | 05/03/2012 | Mercantil de Madrid. |
B86712155 | GRUPO AIRCROS COMPAÑIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO E INDUSTRIAL SL. | 14/06/2019 | 06/11/2019 | Administración de María de Molina. | 22/04/2013 | Mercantil de Madrid. |
B84849199 | PUGNANDO INVICEM SL. | 14/06/2019 | 06/11/2019 | Administración de María de Molina. | 30/10/2006 | Mercantil de Madrid. |
B62116306 | COMECTRA TRADE & COMMERCE SL. | 19/07/2017 | 12/11/2019 | Administración de Pozuelo de Alarcón. | 24/10/2007 | Mercantil de Madrid. |
B80072291 | CUBIERTAS Y FACHADAS MADRID SL. | 20/12/2017 | 12/11/2019 | Administración de Pozuelo de Alarcón. | 25/07/1991 | Mercantil de Madrid. |
B84371996 | CAÑONUEVO SLL. | 07/06/2017 | 30/10/2019 | Administración de Guzmán el Bueno. | 07/07/2005 | Mercantil de Madrid. |
B81419855 | PARQUE DE SAN MIGUEL SL. | 22/05/2019 | 04/11/2019 | Administración de Guzmán el Bueno. | 22/01/1997 | Mercantil de Madrid. |
A78794872 | RIBERSI SA. | 14/06/2019 | 04/11/2019 | Administración de Guzmán el Bueno. | 03/03/2009 | Mercantil de Madrid. |
B84527167 | GESANT GESTION INMOBILIARIA SL. | 22/05/2019 | 04/11/2019 | Administración de Guzmán el Bueno. | 13/12/2005 | Mercantil de Madrid. |
B83928911 | PROYECTOS DE REFORMAS, OBRAS Y ACONDICIONAMIENTO SL. | 29/05/2019 | 12/11/2019 | Administración de Guzmán el Bueno. | 05/03/2004 | Mercantil de Madrid. |
B83392035 | INNOVATIONS GARAGE SL. | 29/05/2019 | 12/11/2019 | Administración de Guzmán el Bueno. | 06/08/2002 | Mercantil de Madrid. |
B85380079 | CONSULTORES DE PROYECTOS DE COMERCIO EXTERIOR SL. | 29/05/2019 | 12/11/2019 | Administración de Guzmán el Bueno. | 02/06/2008 | Mercantil de Madrid. |
A83782862 | NUPCIX SA. | 26/06/2019 | 12/11/2019 | Administración de Guzmán el Bueno. | 23/10/2003 | Mercantil de Madrid. |
B81675266 | CREACIONES MARISCAL SL. | 29/05/2019 | 12/11/2019 | Administración de Guzmán el Bueno. | 06/03/1997 | Mercantil de Madrid. |
B83318840 | INMOBILIARIA GIOVITALI SL. | 29/05/2019 | 12/11/2019 | Administración de Guzmán el Bueno. | 17/05/2002 | Mercantil de Madrid. |
B85242402 | BUENA PINTA THINKTANK SL. | 29/05/2019 | 13/11/2019 | Administración de Fuenlabrada. | 14/11/2007 | Mercantil de Madrid. |
B84664572 | VIAJES ME VOY SL. | 22/05/2019 | 18/11/2019 | Administración de Aranjuez. | 10/04/2006 | Mercantil de Madrid. |
B84750884 | RECHA BLANCO SL. | 21/06/2019 | 18/11/2019 | Administración de Torrejón de Ardoz. | 31/07/2006 | Mercantil de Madrid. |
B84237098 | ENERGIAS RENOVABLES ECOLUNA SL. | 17/05/2019 | 18/11/2019 | Administración de Torrejón de Ardoz. | 11/04/2005 | Mercantil de Madrid. |
Dependencia Regional de Valencia
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B54218169 | MELISSA RENT SL. | 29/05/2019 | 07/11/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 15/03/2007 | Mercantil de Alicante. |
A53261384 | LIL'SON HIMO SA. | 19/06/2019 | 07/11/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 05/05/1998 | Mercantil de Alicante. |
B54176490 | SAGETA CASES SL. | 22/05/2019 | 08/11/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 20/11/2006 | Mercantil de Alicante. |
B53727285 | OBRAS Y SERVICIOS HIJOS DE A. IVARS SL. | 21/06/2019 | 12/11/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 15/01/2003 | Mercantil de Alicante. |
B53016218 | PARAISO CASABLANCA SL. | 20/02/2015 | 12/11/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 03/04/1995 | Mercantil de Alicante. |
B82703059 | MERALINCA SL. | 04/10/2017 | 14/11/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 14/06/2000 | Mercantil de Madrid. |
B53033304 | GUERANA Y RANA SL. | 29/05/2019 | 15/11/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 03/08/1995 | Mercantil de Alicante. |
B03347416 | DRAGOMAN SLU. | 29/05/2019 | 15/11/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 13/10/1988 | Mercantil de Alicante. |
B83149328 | URBANA DE DESARROLLO LOCAL SL. | 29/05/2019 | 15/11/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 13/01/2009 | Mercantil de Alicante. |
B53973244 | FERIA 944 GOLF SL. | 22/05/2019 | 15/11/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 11/03/2005 | Mercantil de Alicante. |
B54071022 | PIPOVE CAPITAL SL. | 22/05/2019 | 15/11/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 10/01/2006 | Mercantil de Alicante. |
B53525853 | ASOTEC INGENIEROS SL. | 14/06/2019 | 15/11/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 22/01/2001 | Mercantil de Alicante. |
B54222732 | VALENGALLE SL. | 29/05/2019 | 15/11/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 03/05/2007 | Mercantil de Alicante. |
B12394011 | MECACER SL. | 22/05/2019 | 07/11/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Castellón. | 15/02/1995 | Mercantil de Castellón. |
B12778254 | DISPELCAS SL. | 22/05/2019 | 08/11/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Castellón. | 03/01/2008 | Mercantil de Castellón. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid