De conformidad con lo establecido en los artículos 11, 13.2 y 14 del Estatuto de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), aprobado por el Real Decreto 331/2002, de 5 de abril; cumplido el trámite previsto en el artículo 14.1 del mismo, esto es, previo informe favorable del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 8 de noviembre de 2021 (en relación con el cese y nombramiento de Secretaria y Secretario General); a propuesta del Sr. Rector Magnífico de la UIMP, dispongo:
El cese de doña Rosa María Galán Sánchez, Profesora Titular de Universidad, con NRP *****91402 A0504, como Secretaria General, con fecha de efectos de 9 de noviembre de 2021, agradeciéndole los servicios prestados a esta Universidad.
El nombramiento de don José Carlos García Cabrero, Profesor Titular de Universidad con NRP *****79624 A0504, como Secretario General, con fecha de efectos de 10 de noviembre de 2021.
El cese de doña María del Mar García de los Salmones Sánchez, Profesora Titular de Universidad, con NRP *****91624 A0504, como Vicerrectora de Extensión Universitaria, Relaciones Institucionales y del Campus de Las Llamas, con fecha de efectos de 20 de noviembre de 2021, agradeciéndole los servicios prestados a esta Universidad.
El nombramiento de don Francisco Matorras Weinig, Catedrático de Universidad, con NRP *****91402 A0500 como Vicerrector del Campus de Las Llamas y Coordinación de los Centros Docentes y de Investigación, con fecha de efectos de 21 de noviembre de 2021.
Madrid, 19 de noviembre de 2021.–El Ministro de Universidades, Manuel Castells Oliván.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid