Por Resolución de la Subsecretaría de 30 de junio de 2021 (BOE n.º 162 de 8 de julio de 2021) y corregida mediante Resolución de 16 de julio de 2021 (BOE n.º 174 de 22 de julio de 2021) se convocó concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Habiéndose desarrollado y tramitado el presente concurso de acuerdo con lo dispuesto en las bases de la convocatoria, así como en el capítulo II del título III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, previa actuación de la Comisión de Valoración a que hace referencia la convocatoria, y a la vista de los méritos alegados por los aspirantes, esta Subsecretaría acuerda:
Cumplidas las normas reglamentarias y las bases de la convocatoria, y una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, a la vista de las solicitudes presentadas, la valoración de los méritos alegados y la propuesta formulada por la correspondiente comisión de valoración, sobre los puestos de trabajo a adjudicar, esta Subsecretaría acuerda resolver el siguiente concurso, de conformidad con los siguientes puntos:
Adjudicar, con carácter definitivo, los destinos que se relacionan en el Anexo I al personal funcionario que se menciona en el mismo.
Las denominaciones de las Unidades se reflejan de acuerdo con lo recogido en el Real Decreto 1271/2018, de 11 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y por el que se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. El cambio de denominación de las unidades administrativas no implica en ningún caso cambio de sede, lugar de trabajo o contenido, ni afecta a las condiciones del puesto.
Los destinos adjudicados tendrán la consideración de voluntarios, y, en consecuencia, no generan derecho a indemnización por concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen de indemnizaciones por razón de servicio. Asimismo, serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, los interesados obtengan otro destino, bien por el procedimiento de libre designación o por concurso convocado por otros Departamentos o Comunidades Autónomas, en cuyo caso, de optar por uno de estos destinos, vendrán obligados a comunicar por escrito en los tres días siguientes la renuncia al puesto adjudicado, y la opción ejercitada con indicación del Departamento en que hubiere obtenido destino, así como forma de provisión y fecha de nombramiento.
El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia de la persona interesada o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.
El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el «Boletín Oficial del Estado». Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá contarse desde dicha publicación.
El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que en su caso hayan sido concedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos. No obstante, para el personal funcionario que se encuentre en situación de licencia por enfermedad, se diligenciará el cese y la toma de posesión en el nuevo destino sin que por ello finalice la licencia que tengan concedida.
El/la Subsecretario/a del Departamento donde presta servicios la persona interesada podrá, no obstante, acordar una prórroga de su cese por necesidades del servicio de hasta veinte días hábiles, debiendo comunicarse ésta a la Subsecretaría (Subdirección General de Personal) del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación.
La fecha de cese de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.2 del Real Decreto 364/1995 podrá prorrogarse hasta un máximo de tres meses (computada la prórroga prevista en el párrafo anterior) por la Secretaría de Estado de Función Pública a propuesta del Departamento donde preste servicios la persona seleccionada, teniendo carácter excepcional y debiendo motivarse en exigencias del normal funcionamiento de los servicios.
Con independencia de lo establecido en los puntos anteriores, la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación podrá conceder prórroga de incorporación de hasta veinte días hábiles si el destino implica cambio de residencia y así lo solicita el interesado por razones justificadas.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad (o provincia, en su caso) o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a su elección, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1.i) y 14.1 Segunda de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó.
Madrid, 26 de enero de 2022.–El Subsecretario de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Luis Manuel Cuesta Civís.
Puesto adjudicado | Puesto De Cese | Datos personales | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Organismo | Denominación del puesto | Niv. |
GR SB |
Localidad Provincia |
Organismo | Denominación del puesto | Niv. |
Localidad Provincia |
Apellidos y nombre | NRP | CUE |
GR/ SB |
1 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. GABINETE TECNICO. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (4664135). | 18 | C1 C2 | MADRID | DESIERTA. | |||||||
2 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. SECRETARIA GENERAL TECNICA. DIVISION TRATADOS Y OTROS ACUER. INTERN. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (3401278). | 18 | C1 C2 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. SECRETARIA GENERAL TECNICA |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (3401278). | 18 | MADRID | GOMEZ SANCHEZ, MILAGROS. | ***2304** | 1441 | C2 |
3 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR OFICIALIA MAYOR. |
JEFE / JEFA DE SECCIÓN (4675831). | 22 | A2 C1 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR |
JEFE / JEFA DE Sección (4675831). | 22 | MADRID | ARRIBAS REDONDO, OSCAR. | ***2178*** | 1135 | C1 |
4 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR OFICIALIA MAYOR. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO DE REGISTRO (1865760). | 16 | C1 C2 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO DE REGISTRO (1865760). | 16 | MADRID | GARCIA SOBRAL, JESUS VALENTIN. | ***5320*** | 1441 | C2 |
5 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR OFICIALIA MAYOR. |
PORTERO / PORTERA MAYOR (2072127). | 13 | E | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR |
PORTERO / PORTERA MAYOR (2072127). | 13 | MADRID | ALEZA MARTINEZ,NURIA. | ***1400*** | 1451 | E |
6 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR. S.G. DE PERSONAL. |
JEFE / JEFA DE SECCIÓN (4664116). | 22 | A2 C1 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR |
JEFE / JEFA DE Sección (4664116). | 22 | MADRID | RODRIGUEZ ALVAREZ, M.JOSE. | ***5746*** | 1135 | C1 |
7 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR. S.G. DE PERSONAL. |
JEFE / JEFA DE SECCIÓN (4664117). | 22 | A2 C1 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR |
JEFE / JEFA DE Sección (4664117). | 22 | MADRID | CRISTOBAL ARCEDIANO, M.MAR. | ***8710*** | 1135 | C1 |
8 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR. S.G. DE PERSONAL. |
SECRETARIO / SECRETARIA DE SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA GENERAL (2311601). | 16 | C1 C2 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR |
SECRETARIO / SECRETARIA DE SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA GENERAL (2311601). | 16 | MADRID | FUENTE NOGALES, MARIA DE GUADALUPE. | ***0161*** | 1146 | C2 |
9 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR. S.G. DE ADMINISTRACION FINANCIERA. |
JEFE / JEFA DE SECCIÓN (4985884). | 22 | A2 C1 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR |
JEFE / JEFA DE Sección (4985884). | 22 | MADRID | LINARES CRUZ, M.LUCIA. | ***9514*** | 1135 | C1 |
10 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR. S.G. DE ADMINISTRACION FINANCIERA. |
JEFE / JEFA DE SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL (3444617). | 22 | A2 C1 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR |
JEFE / JEFA DE Sección DE ADMINISTRACION Y CONTROL (3444617). | 22 | MADRID | GARCIA GONZALEZ, M.JESUS. | ***2701*** | 1135 | C1 |
11 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR. S.G. DE ADMINISTRACION FINANCIERA. |
CAJERO / CAJERA (2685949). | 18 | C1 C2 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR |
CAJERO / CAJERA (2685949). | 18 | MADRID | CANO PORRAS, CATALINA. | ***9675*** | 1146 | C2 |
12 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR. S.G. DE ADMINISTRACION FINANCIERA. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (4009747). | 18 | C1 C2 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (4009747). | 18 | MADRID | MUÑOZ PINEL,M.PILAR. | ***0530*** | 6032 | C2 |
13 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR. S.G. DE ADMINISTRACION FINANCIERA. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (4165510). | 18 | C1 C2 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (4165510). | 18 | MADRID | ODA DOMINGUEZ, AIDA. | ***5436*** | 1135 | C1 |
14 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR. S.G. DE ASUNTOS PATRIMONIALES. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (896253). | 18 | C1 C2 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (896253). | 18 | MADRID | RODRIGO ZAPATA, MONTSERRAT. | ***1098*** | 1146 | C2 |
15 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR. S.G. INFORMATICA, COMUNICAC. Y REDES. |
ANALISTA DE SISTEMAS (2303260). | 22 | A2 C1 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR |
ANALISTA DE SISTEMAS (2303260). | 22 | MADRID | PARRA PALACIOS, RAFAEL. | ***0431*** | 1188 | C1 |
16 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D. G. ESPAÑOLES EN EXT.Y AS. CONSULARES UNIDAD DE APOYO. |
JEFE / JEFA DE SECCIÓN (4783517). | 22 | A2 C1 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D. G. ESPAÑOLES EN EXT.Y AS. CONSULARES |
JEFE / JEFA DE Sección (3435451). | 22 | MADRID | TRECEÑO CARBAJAL, AZUCENA B. | ***2968*** | 1431 | C1 |
17 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D. G. ESPAÑOLES EN EXT.Y AS. CONSULARES UNIDAD DE APOYO. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (1785464). | 18 | C1 C2 | MADRID | DESIERTA. | |||||||
18 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D. G. ESPAÑOLES EN EXT.Y AS. CONSULARES. S.G. DE PROTECCION Y ASISTENCIA CONSULAR. |
JEFE / JEFA DE SECCIÓN DE CONSULADOS HONORARIOS (4695320). | 22 | A2 C1 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D. G. ESPAÑOLES EN EXT.Y AS. CONSULARES |
JEFE / JEFA DE Sección DE CONSULADOS HONORARIOS (4695320). | 22 | MADRID | CODESAL PEREZ, VICENTA. | ***1193679*** | 1135 | C1 |
19 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D. G. ESPAÑOLES EN EXT.Y AS. CONSULARES. S.G. DE PROTECCION Y ASISTENCIA CONSULAR. |
JEFE / JEFA DE SECCIÓN (4695333). | 22 | A2 C1 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D. G. ESPAÑOLES EN EXT.Y AS. CONSULARES |
JEFE / JEFA DE Sección (4695333). | 22 | MADRID | GONZALEZ VICENTE, ANGELA. | ***4775*** | 1135 | C1 |
20 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D. G. ESPAÑOLES EN EXT.Y AS. .CONSULARES. S.G. DE ASUNTOS JURIDICOS CONSULARES. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO DE ATENCION AL PUBLICO EN LEGALIZA. (4695327). | 18 | C1 C2 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D. G. ESPAÑOLES EN EXT.Y AS. CONSULARES |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO DE ATENCION AL PUBLICO EN LEGALIZA. (4695327). | 18 | MADRID | GOMEZ GARCIA-OLIVA, M.TERESA. | ***3945*** | 1441 | C2 |
21 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D. G. ESPAÑOLES EN EXT.Y AS. .CONSULARES. S.G. DE ASUNTOS JURIDICOS CONSULARES. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO DE ATENCION AL PUBLICO EN LEGALIZA. (4695328). | 18 | C1 C2 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D. G. ESPAÑOLES EN EXT.Y AS. CONSULARES |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO DE ATENCION AL PUBLICO EN LEGALIZA. (4695328). | 18 | MADRID | MUÑOZ CANTADOR, JOSE. | ***0724*** | 1441 | C2 |
22 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D. G. ESPAÑOLES EN EXT.Y AS. .CONSULARES. S.G. DE ASUNTOS JURIDICOS CONSULARES. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO DE EXTRADICIONES (4730901). | 18 | C1 C2 | MADRID | DESIERTA. | |||||||
23 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D. G. ESPAÑOLES EN EXT.Y AS. CONSULARES. S.G. DE ASUNTOS JURIDICOS CONSULARES. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (4985886). | 18 | C1 C2 | MADRID | DESIERTA. | |||||||
24 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D. G. ESPAÑOLES EN EXT.Y AS. CONSULARES. S.G. DE ASUNTOS JURIDICOS CONSULARES. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (3169669). | 18 | C1 C2 | MADRID | DESIERTA. | |||||||
25 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D. G. ESPAÑOLES EN EXT.Y AS. CONSULARES. S.G. DE ASUNTOS JURIDICOS CONSULARES. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO DE ATENCION AL PUBLICO EN LEGALIZACIONES (4695332). | 16 | C1 C2 | MADRID |
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOV. Y AG. URB. S. DE E. DE TRANSPO. MOV. Y AG. URBANA S. GRAL AGENDA URBANA Y VIVIENDA |
AYUDANTE DE SECRETARIA DE SECRETARIO GENERAL (5450858). | 17 | MADRID | CEDIEL CEDIEL, MARIA CRUZ. | ***6781*** | 1441 | C2 |
26 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D. G. ESPAÑOLES EN EXT.Y AS. .CONSULARES. S.G. DE ASUNTOS JURIDICOS CONSULARES. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO DE COMISIONES ROGATORIAS (4695330). | 16 | C1 C2 | MADRID | DESIERTA. | |||||||
27 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D. G. ESPAÑOLES EN EXT.Y AS. CONSULARES. S.G. DE ASUNTOS DE EXTRANJERIA. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (1516631). | 17 | C1 C2 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D. G. ESPAÑOLES EN EXT.Y AS. CONSULARES |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (1516631). | 17 | MADRID | HERNANDEZ GARRIDO, ANASTASIA. | ***4665*** | 1441 | C2 |
28 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DE PROTOCOLO, CANCILLERIA Y ORDENES. S.G. DE VIAJES Y VISIT.OFIC.,CERM.Y ORD. |
JEFE / JEFA DE SECCIÓN (4687593). | 22 | A2 C1 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DE PROTOCOLO |
JEFE / JEFA DE Sección (4687593). | 22 | MADRID | GOMEZ JARA, CARMEN. | ***2773*** | 1135 | C1 |
29 |
SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DE PROTOCOLO, CANCILLERIA Y ORDENES. S.G. DE VIAJES Y VISIT.OFIC.,CERM.Y ORD. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (3639089). | 18 | C1 C2 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DE PROTOCOLO |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (3639089). | 18 | MADRID | RINCON MARTIN,M. PAZ. | ***6379*** | 1146 | C2 |
30 |
S. DE E.DE ASUNTOS EXTERIORES Y GLOBALES. D.G. DE POLITICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD. UNIDAD DE APOYO. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (4013987). | 18 | C1 C2 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. S. DE E.DE ASUNTOS EXTERIORES Y GLOBALES D.G. DE POLITICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (4013987). | 18 | MADRID | FERNANDEZ BURON, J.INOCENCIO. | ***7377*** | 1441 | C2 |
31 |
S. DE E.DE ASUNTOS EXTERIORES Y GLOBALES. D.G. DE POLITICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD. S.G. DE ASUNTOS INTERN. DE SEGURIDAD. |
JEFE / JEFA DE SECCIÓN (1926644). | 22 | A2 C1 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. S. DE E.DE ASUNTOS EXTERIORES Y GLOBALES D.G. DE POLITICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD |
JEFE / JEFA DE Sección (1926644). | 22 | MADRID | PRADO CUMPLIDO, MONTSERRAT. | ***9568*** | 1135 | C1 |
32 |
S. DE E.DE ASUNTOS EXTERIORES Y GLOBALES. D.G. DE POLITICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD. S.G. DE ASUNTOS INTERN. DE SEGURIDAD. |
SECRETARIO / SECRETARIA DE SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA GENERAL (3975910). | 16 | C1 C2 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. SUBSECRETARIA DE AA.EE., U. EUR. Y COOP. D.G. DEL SERVICIO EXTERIOR |
OPERADOR / OPERADORA (2454727). | 18 | MADRID | VIELA DITO, CARMELO. | ***4766*** | 1441 | C2 |
33 |
S. DE E.DE ASUNTOS EXTERIORES Y GLOBALES. D.G. NAC. UNIDAS ORG INT Y DEREC. HUMAN. S.G. DE ORGANISMOS INTERNACIONALES. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (4793784). | 18 | C1 C2 | MADRID | DESIERTA. | |||||||
34 |
S. DE E.DE ASUNTOS EXTERIORES Y GLOBALES. D.G. NAC. UNIDAS ORG INT Y DEREC. HUMAN. OFICINA DE DERECHOS HUMANOS. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (2662806). | 18 | C1 C2 | MADRID | DESIERTA. | |||||||
35 |
S. DE E.PARA IBEROAM. CARIBE Y ESP.MUNDO. D.G. PARA IBEROAMERICA Y EL CARIBE. S.G. PAISES DEL MERCOS.Y ORG.MULT.IBER. |
SECRETARIO / SECRETARIA DE SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA GENERAL (2281130). | 16 | C1 C2 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. S. DE E.PARA IBEROAM. CARIBE Y ESP.MUNDO D.G. PARA IBEROAMERICA Y EL CARIBE |
SECRETARIO / SECRETARIA DE SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA GENERAL (2281130). | 16 | MADRID | GONZALEZ LORENTE, JAVIER. | ***5640*** | 1441 | C2 |
36 |
S. DE E.DE ASUNTOS EXTERIORES Y GLOBALES. D.G. PARA MAGREB, MEDIT.Y ORIENTE PROX. S.G. DEL MAGREB. |
JEFE / JEFA DE SECCIÓN (1051040). | 22 | A2 C1 | MADRID | DESIERTA. | |||||||
37 |
S. DE E.DE ASUNTOS EXTERIORES Y GLOBALES. D.G. PARA MAGREB, MEDIT.Y ORIENTE PROX. S.G. DEL MAGREB. |
SECRETARIO / SECRETARIA DE SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA GENERAL (4002721). | 16 | C1 C2 | MADRID |
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR SECRETARÍA G. CONSEJO SEGUR. NUCLEAR |
JEFE NEGOCIADO (4873409). | 18 | MADRID | GAMONAL DIAZ, SUSANA. | ***7880*** | 1146 | C2 |
38 |
S. DE E.DE ASUNTOS EXTERIORES Y GLOBALES. D.G. PARA MAGREB, MEDIT.Y ORIENTE PROX. S.G. DE ORIENTE PROXIMO. |
SECRETARIO / SECRETARIA DE SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA GENERAL (1912386). | 16 | C1 C2 | MADRID |
MINISTERIO DE ASUNT. ECON. Y TRANS. DIG. INSTITUTO NAC. ESTADISTICA (INE), O.A. |
AYUDANTE DE ESTADISTICA ENTREVISTADOR / ENTREVISTADORA (5397042). | 18 | ZAMORA | CLEMENTE CABEZA, FRANCISCA. | ***8254*** | 1135 | C1 |
39 |
S. DE E. PARA LA UNION EUROPEA. GABINETE DEL SECRETARIO DE ESTADO. |
CAJERO / CAJERA (3908099). | 18 | C1 C2 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. S. DE E. PARA LA UNION EUROPEA GABINETE DEL SECRETARIO DE ESTADO |
CAJERO / CAJERA (3908099). | 18 | MADRID | PANTOJA GUTIERREZ, M.MONTSERRAT. | ***0414*** | 6032 | C2 |
40 |
S. DE E. PARA LA UNION EUROPEA. GABINETE DEL SECRETARIO DE ESTADO. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (4667803). | 18 | C1 C2 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. S. DE E. PARA LA UNION EUROPEA GABINETE DEL SECRETARIO DE ESTADO |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (4667803). | 18 | MADRID | CASELLES GARGANTILLA, MIGUEL. | ***5362*** | 1441 | C2 |
41 |
S. DE E. PARA LA UNION EUROPEA. D.G. DE INTEGR.Y COORD. AS.GRALES. U.E. S.G. DE RELAC.EXTERIORES Y ASUNT.COMERC. |
SECRETARIO / SECRETARIA DE SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA GENERAL (3923231). | 16 | C1 C2 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. S. DE E. PARA LA UNION EUROPEA D.G. DE INTEGR.Y COORD. AS.GRALES. U.E. |
SECRETARIO / SECRETARIA DE SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA GENERAL (3923231). | 16 | MADRID | BLANCO BLANCO, ALFONSO. | ***4945*** | 1441 | C2 |
42 |
S. DE E. PARA LA UNION EUROPEA. D.G. DE COORD.MERC.INT.Y OTRAS POL.COM. S.G. ASUNT. AGRIC. PESQUE. ALIM. Y MARIT. |
JEFE / JEFA DE SECCIÓN (4985865). | 22 | A2 C1 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. S. DE E. PARA LA UNION EUROPEA D.G. DE COORD.MERC.INT.Y OTRAS POL.COM. |
JEFE / JEFA DE Sección (4985865). | 22 | MADRID | HERNANDEZ HERNANDEZ, CELSO. | ***4605*** | 1431 | C1 |
43 |
S. DE E. PARA LA UNION EUROPEA. D.G. DE COORD.MERC.INT.Y OTRAS POL.COM. S.G.AS.IND.,ENERG.,TRANS.CO M.,Y MED.AMB. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (2992760). | 18 | C1 C2 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. S. DE E. PARA LA UNION EUROPEA D.G. DE COORD.MERC.INT.Y OTRAS POL.COM. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (2992760). | 18 | MADRID | FERNANDEZ ARIAS, LUIS. | ***0280*** | 1441 | C2 |
44 |
S. DE E. PARA LA UNION EUROPEA. D.G. DE COORD.MERC.INT.Y OTRAS POL.COM. S.G.AS.IND.,ENERG.,TRANS.CO M.,Y MED.AMB. |
SECRETARIO / SECRETARIA DE SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA GENERAL (3143759). | 16 | C1 C2 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. S. DE E. PARA LA UNION EUROPEA D.G. DE COORD.MERC.INT.Y OTRAS POL.COM. |
SECRETARIO / SECRETARIA DE SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA GENERAL (3143759). | 16 | MADRID | MENENDEZ ORTEGA, SANDRA. | ***0365*** | 1146 | C2 |
46 |
S. DE E. COOPERACION INTERNACIONAL. D.G. DE POLITICAS DE DESARR. SOSTENIBLE. UNIDAD DE APOYO. |
JEFE / JEFA DE SECCIÓN (4985867). | 22 | A2 C1 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. S. DE E. COOPERACION INTERNACIONAL D.G. DE POLITICAS DE DESARR. SOSTENIBLE |
JEFE / JEFA DE Sección (4985867). | 22 | MADRID | BALLESTEROS SIERRA, CRISTINA. | ***1150*** | 1135 | C1 |
47 |
D.G. DE DIPLOMACIA ECONOMICA. UNIDAD DE APOYO. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (3124095). | 18 | C1 C2 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. D.G. DE DIPLOMACIA ECONOMICA UNIDAD DE APOYO |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (3124095). | 18 | MADRID | PIMENTEL FERNANDEZ, JESUS. | ***9960*** | 1441 | C2 |
48 |
D.G. DE DIPLOMACIA ECONOMICA. UNIDAD DE APOYO. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (3877536). | 18 | C1 C2 | MADRID | DESIERTA. | |||||||
49 | D.G. COMUNIC., DIPLOM. PUBLICA Y REDES UNIDAD DE APOYO. | JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (1607264). | 18 | C1 C2 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. D.G. COMUNIC., DIPLOM. PUBLICA Y REDES UNIDAD DE APOYO |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO (1607264). | 18 | MADRID | DAQUINTA DIEGUEZ, MIGUEL. | ***8106*** | 1146 | C2 |
50 |
D.G. COMUNIC., DIPLOM. PUBLICA Y REDES. S.G. DE LA OFICINA DE INFORMACION DIPL. |
JEFE / JEFA DE SECCIÓN (4985853). | 22 | A2 C1 | MADRID |
MINISTERIO AA.EE., U.E.. Y COOP. D.G. COMUNIC., DIPLOM. PUBLICA Y REDES S.G. DE LA OFICINA DE INFORMACION DIPL |
JEFE / JEFA DE Sección (4985853). | 22 | MADRID | VAZQUEZ GARCIA, CLAUDIO. | ***1315*** | 1431 | C1 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid