Orden de 22 de enero de 1976 por la que se dispone el cese de don Gabriel Cisneros Laborda como Jefe del Gabinete de Estudios de la Dirección General de Relaciones Institucionales.
Orden de 5 de marzo de 1976 por la que se nombra a don Cristino Fayos Huertas funcionario del Cuerpo Administrativo de la Administración Civil del Estado, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 2.º del Decreto-ley 10/1964, de 3 de julio.
Orden de 5 de marzo de 1976 por la que se nombra a doña Isabel Ríos Lazcano funcionaria del Cuerpo Administrativo de la Administración Civil del Estado, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 2.º del Decreto-ley 10/1964, de 3 de julio.
Orden de 5 de marzo de 1976 por la que se nombra a doña Adela Gabarda Alreus funcionaria del Cuerpo Administrativo de la Administración Civil del Estado, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 2.º del Decreto-ley 10/1964, de 3 de julio.
Orden de 5 de marzo de 1976 por la que se nombra a don Virgilio Lillo Muñoz funcionario del Cuerpo Técnico de la Administración Civil del Estado.
Orden de 9 de marzo de 1976 por la que se nombra Jefe del Gabinete de Estudios de la Dirección General de Relaciones Institucionales a don Joaquín Navarro Estevan.
Orden de 28 de febrero de 1976 por la que se nombra a don José Luis Lucas Tomás como Subdirector general de Estudios Sociales y Económicos.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid