Orden de 8 de marzo de 1976 por la que se adjudican con carácter provisional los destinos o empleos civiles del concurso número 84 (ochenta y cuatro) de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Decreto 230/1976, de 6 de febrero (rectificado), por el que se reconoce al Fiscal del Tribunal de la Rota, Monseñor Doctor don Bernardo Alonso Rodríguez, el carácter de Magistrado del Estado.
Decreto 551/1976, de 5 de marzo, por el que se dispone que don Emilio Martín Martín cese en el cargo de Embajador de España en Bagdad por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Decreto 552/1976, de 5 de marzo, por el que se dispone que don Marcelino Fernández Díez cese en el cargo de Embajador de España en Islamabad por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Decreto 553/1976, de 5 de marzo, por el que se dispone que don Juan Bautista Andrada-Vanderwilde y de Barraute cese en el cargo de Embajador de España en Nouakchott por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Decreto 554/1976, de 5 de marzo, por el que se designa Embajador de España en Túnez a don Emilio Martín Martín.
Decreto 555/1976, de 5 de marzo, por el que se designa Embajador de España en Trípoli a don Juan Bautista de Andrada-Vanderwilde y de Barraute.
Orden de 25 de febrero de 1976 por la que se resuelve el concurso de provisión de vacantes del cargo de Juez en determinados Juzgados Municipales.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se declara jubilado, por cumplimiento de la edad reglamentaria, en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses a don Agustín Ribera Hernández.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se declara jubilado, por cumplimiento de la edad reglamentaria, en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses a don Antonio Concheiro Iglesias.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se declara jubilado, por cumplimiento de la edad reglamentaria, en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses a don José María Valdés Pastor.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se declara jubilado, por haber cumplido la edad reglamentaria, a don Antonio Infante Sánchez Ortiz, Secretario de la Administración de Justicia, rama de Juzgados.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se traslada a don Manuel Cáceres y García de Biedma, Secretario de la Administración de Justicia, al Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valencia.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se acuerda nombrar a los Auxiliares de la Administración de Justicia que se mencionan para cubrir las vacantes que se indican.
Decreto 556/1976, de 15 de marzo, por el que se dispone que el General de División don Emilio Bianchi de Obregón pase al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo».
Orden de 30 de enero de 1976 por la que se nombran funcionarios de carrera, Auxiliares del Organismo Autónomo Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación.
Orden de 30 de enero de 1976 por la que se nombran funcionarios Administrativos de carrera en la plantilla del Organismo Autónomo Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación.
Orden de 30 de enero de 1976 por la que se nombra funcionario de carrera Técnico del Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se dispone la publicación del Escalafón de Depositarios de Fondos de Administración Local, totalizado al 31 de diciembre de 1975.
Resolución del Instituto de Estudios de Administración Local por la que se aprueba la propuesta formulada por el Tribunal calificador del concurso para la provisión de plazas de funcionarios Directivos del propio Instituto.
Orden de 10 de febrero de 1976 por la que se nombran, de nuevo ingreso, funcionarios del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas a los señores que se citan.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 5 de abril de 1973 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
Resolución de la Subsecretaría por la que se resuelve concurso de méritos para la provisión de destinos vacantes en el Cuerpo de Ingenieros Navales del Departamento.
Orden de 18 de marzo de 1976 por la que se dispone el cese de don Luis Arranz Ayuso como Director del Departamento de Radio de la Delegación Nacional de Prensa y Radio del Movimiento.
Orden de 18 de marzo de 1976 por la que se nombra a don Luis Gutiérrez Espada Director del Gabinete de Estudios de la Secretaría Técnica de la Secretaría General del Movimiento.
Orden de 18 de marzo de 1976 por la que se nombra a don José Luis Surroca Pratdesaba Director del Departamento de Radio de la Delegación Nacional de Prensa y Radio del Movimiento.
Resolución de la Vicesecretaría General del Movimiento por la que se nombra a doña Carmen Llorca Vilaplana Directora del XVI Curso «Europa en el mundo actual».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid