Orden de 31 de agosto de 1976 por la que se dispone el cese del Secretario de Administración Local de Primera Categoría don Moisés Balabasquer López, en las Comisiones liquidadoras dependientes de la Comisión para la Transferencia de los Intereses Españoles en el Sahara.
Orden de 31 de agosto de 1976 por la que se dispone el cese del funcionario del Cuerpo Auxiliar de la Administración Civil del Estado don Cayetano Ruiz Jodar en las Comisiones liquidadoras dependientes de la Comisión para la Transferencia de los Intereses Españoles en el Sahara.
Orden de 31 de agosto de 1976por la que se dispone el cese del Secretario de Administración Local de segunda categoría don Antonio Carmona Mir en las Comisiones liquidadoras dependientes de la Comisión para la Transferencia de los Intereses Españoles en el Sahara.
Orden de 15 de septiembre de 1976 por la que causa baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Información y Turismo el Comandante de Ingenieros don Cipriano Martínez Gato.
Orden de 30 de septiembre de 1976por la que se revoca nombramiento de funcionario en prácticas del Cuerpo General Auxiliar de la Administración Civil del Estado, procedente de las XXII pruebas selectivas.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se nombran Secretarios de Administración Local de tercera categoría, con carácter interino, para las plazas que se citan.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se nombra funcionaria del Cuerpo Especial Administrativo de la misma a la del Cuerpo Auxiliar del mismo Centro doña Lorenza Pérez Martínez.
Resolución de la Delegación de Gobierno en el Canal de Isabel II por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera .
Resolución de la Junta del Puerto de Valencia por la que se resuelven las pruebas selectivas convocadas en 15 de mayo de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de fecha 13 de septiembre) para la provisión de una plaza de Ayudante de Laboratorio, vacante en este Organismo.
Resolución de la Junta del Puerto de Valencia por la que se resuelven las pruebas selectivas convocadas en 15 de mayo de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de fecha 13 de septiembre), para la provisión de una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, vacante en este Organismo.
Orden de 2 de septiembre de 1976 por la que se nombra a don Miguel Angel Alario y Franco Profesor agregado de «Química inorgánica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid (2.ª plaza).
Orden de 17 de septiembre de 1976 por la que se nombra Director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona a don Antonio Serra Ramoneda.
Real Decreto 2391/1976, de 18 de octubre, por el que se dispone cese en el cargo de Delegado provincial de Información y Turismo en León don Julián Nevado Carpintero.
Real Decreto 2392/1976, de 18 de octubre, por el que se nombra Delegado provincial de Información y Turismo en León a don José Montero Padilla.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid