Orden de 9 de febrero de 1977 por la que se acuerda el reingreso de don Eduardo Correa Alonso en el Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado y declarar su jubilación forzosa el 23 de noviembre de 1965, reconociendo como tiempo de servicio, a efectos de antigüedad y derechos pasivos, el comprendido entre 6 de mayo de 1939 y el 23 de noviembre de 1965, en que le correspondía la jubilación forzosa.
Orden de 26 de febrero de 1977 por la que causa baja en el destino civil que ocupa en la actualidad el Coronel de Infantería don Luis Manrique Garrido.
Orden de 28 de febrero de 1977 por la que causa baja en el destino civil que ocupa en la actualidad el Coronel de Artillería don Horacio López-Ballinas Fernández en la Organización Sindical.
Orden de 28 de febrero de 1977 por la que causa baja en el destino civil que ocupa en la actualidad en el Ministerio de la Gobernación el Coronel de Artillería don Domingo Alonso Varona.
Orden de 8 de marzo de 1977 por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de vacantes correspondientes al Cuerpo Técnico de Administración Civil del Estado.
Orden de 24 de noviembre de 1976 por la que se nombra funcionario subalterno del Organismo autónomo Caja Central de Seguros a don Fernando Macías González.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Real Decreto 371/1977, de 11 de marzo, por el que se dispone el cese de Delegados provinciales del Ministerio de Trabajo.
Real Decreto 372/1977, de 11 de marzo, por el que se nombran Delegados provinciales del Ministerio de Trabajo.
Real Decreto 373/1977, de 11 de marzo, por el que se dispone el cese de don Santiago Sanjuán Velasco como Delegado provincial de Información y Turismo en Gerona, de don Manuel Yñigo Taule como Delegado provincial de Información y Turismo en Huesca y de don Felipe Munuera Quiñonero como Delegado provincial de Información y Turismo en Cáceres.
Real Decreto 374/1977, de 11 de marzo, por el que se nombra Delegado provincial de Información y Turismo en Gerona a don Manuel Yñigo Taule, Delegado provincial de Información y Turismo en Huesca a don Felipe Munuera Quiñonero, Delegado provincial de Información y Turismo en Cáceres a don Enrique Valles de las Cuevas.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid