Real Decreto 1055/1977, de 14 de mayo, por el que se nombra Director del Gabinete del Presidente del Gobierno, con categoría de Director general, a don Alberto Aza Arias.
Orden de 14 de mayo de 1977 por la que se acuerda el cese de doña Carmen Díez de Rivera Icaza como Director del Gabinete del Presidente del Gobierno.
Real Decreto 1056/1977, de 25 de abril, por el que se nombra Director de la Academia de Sanidad Militar al General Subinspector Médico don José Amaro Lasheras.
Real Decreto 1057/1977, de 13 de mayo, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Infantería al Coronel de dicha Arma don Manuel Melchor Scott-Glendonwyn, nombrándole Jefe de la Brigada de Montaña número 61 y Gobernador militar de la plaza y provincia de Guipúzcoa.
Orden de 13 de abril de 1977 por la que se nombran, previa oposición libre, funcionarios de la Escala Subalterna (Ordenanzas) del Organismo autónomo Instituto Nacional de Asistencia Social.
Real Decreto 1058/1977, de 13 de mayo, por el que se nombra Subsecretario de Obras Públicas a don Manuel Fraile Clivilles.
Real Decreto 1059/1977, de 13 de mayo, por el que se nombra Secretario general técnico del Ministerio de Obras Públicas a don Santiago Arauz de Robles López.
Orden de 1 de abril de 1977 por la que se ingresa en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica a don Miguel Angel García López, don Andrés López Pastor y doña Perpetua Rodríguez-Navas González, procedentes de la oposición de 1975.
Orden de 5 de mayo de 1977 por la que se reintegra al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Universidad a don Francisco Giral González.
Orden de 18 de abril de 1977 por la que se dispone que el Magistrado de Trabajo número 1 y Decano de Guipúzcoa, don Vicente Goñi Larumbe, pase destinado a la Magistratura de Teruel.
Orden de 18 de abril de 1977 disponiendo el pase a la Magistratura de Trabajo número 8 de las de Valencia del Magistrado de Trabajo don José María Ordeig Fos.
Orden de 18 de abril de 1977 por la que se dispone el traslado a la Magistratura de Trabajo de Castellón del Magistrado de Trabajo de la número 3 de las de Baleares, don Juan Luis de la Rúa Moreno.
Orden de 18 de abril de 1977 por la que se dispone que el Magistrado de Trabajo de Teruel, don Baltasar Rodríguez Santos, pase destinado a la Magistratura número 7, Especial de Ejecuciones Gubernativas de Madrid.
Orden de 18 de abril de 1977 por la que se dispone que el Magistrado de Trabajo número 3 de Guipúzcoa, don Juan José Martin-Casallo López, pase destinado a la Magistratura número 3 de Baleares.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 10 de septiembre de 1975 para proveer en propiedad plazas de facultativos en la Residencia Sanitaria «General Primo de Rivera», de Jerez de la Frontera (Cádiz).
Orden de 12 de mayo de 1977 por la que se nombra Vicesecretario general técnico de Estadística e Informática a don José Antonio Vinagre Velasco.
Real Decreto 1060/1977, de 13 de mayo, por el que cesa como Secretario general técnico del Ministerio de la Vivienda don Antonio Valero Vicente.
Real Decreto 1061/1977, de 13 de mayo, por el que cesa como Delegado provincial del Ministerio de la Vivienda en Guadalajara don Juan Hernández Cánovas.
Real Decreto 1062/1977, de 13 de mayo, por el que se nombra Secretario general técnico del Ministerio de la Vivienda a don Manuel Díaz y Díaz de Ulzurrun.
Real Decreto 1063/1977, de 13 de mayo, por el que se nombra a don Mariano Sánchez de las Matas Dávila Delegado provincial del Ministerio de la Vivienda en Guadalajara.
Orden de 2 de mayo de 1977 por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Facultativa Auxiliar del Instituto Nacional de la Vivienda a los opositores que resultaron aprobados en las pruebas selectivas libres convocadas por Resolución de 9 de abril de 1976 para cubrir plazas vacantes de la citada Escala.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid