Orden de 27 de junio de 1977 por la que se resuelve el concurso de méritos número 1/1977 para la provisión de vacantes correspondiente al Cuerpo General Auxiliar de la Administración Militar.
Corrección de errores de la Orden de 11 de mayo de 1977 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo General Auxiliar de la Administración Civil del Estado a los aspirantes que se citan, que superaron la fase de oposición de las XXI o XXII pruebas selectivas, curso de formación y período de prácticas.
Orden de 16 de mayo de 1977 por la que ingresa en la Escala de Complemento Honoraria de Ferrocarriles el personal que se menciona.
Real Decreto 1697/1977, de 4 de julio, por el que se asciende al empleo de Contralmirante al Capitán de Navío don Fernando de Salas Pinto.
Real Decreto 1698/1977, de 11 de julio, por el que se dispone cese en el cargo de Subsecretario de Hacienda don Federico Trenor y Trenor.
Real Decreto 1699/1977, de 11 de julio, por el que se dispone cese en el cargo de Director general de Tributos don Alfonso Gota Losada.
Real Decreto 1700/1977, de 11 de julio, por el que se dispone cese en el cargo de Director general de Inspección Tributaria don Juan Barrio de Frutos.
Real Decreto 1701/1977, de 11 de julio, por el que se dispone cese en el cargo de Director general de Presupuestos don Francisco Arán López.
Real Decreto 1702/1977, de 11 de julio, por el que se dispone cese en el cargo de Director general del Patrimonio del Estado don Ignacio Monedero Gil.
Real Decreto 1703/1977, de 11 de julio, por el que se dispone cese en el cargo de Secretario general Técnico don José María Alvarez del Manzano y López del Hierro.
Real Decreto 1704/1977, de 11 de julio, por el que se nombra Subsecretario de Hacienda a don Dionisio Martínez Martínez.
Real Decreto 1705/1977, de 11 de julio, por el que se nombra Subsecretario de Presupuestos y Gasto Público a don José Barea Tejeiro.
Real Decreto 1706/1977, de 11 de julio, por el que se nombra Director general de Tributos a don José Víctor Sevilla Segura.
Real Decreto 1707/1977, de 11 de julio, por el que se nombra Director general de Inspección Tributaria a don José Enrique García-Roméu Fleta.
Real Decreto 1708/1977, de 11 de julio, por el que se nombra Director general de Presupuestos a don Angel Marrón Gómez.
Real Decreto 1709/1977, de 11 de julio, por el que se nombra Director general del Patrimonio del Estado a don Arturo Romani Biescas.
Real Decreto 1710/1977, de 11 de julio, por el que se nombra Secretario general Técnico a don Antonio Santillana del Barrio.
Real Decreto 1711/1977, de 11 de julio, por el que se dispone el cese de don Francisco Javier Isturiz de Aguinaga en el cargo de Subsecretario del Ministerio de Trabajo.
Real Decreto 1712/1977, de 11 de julio, por el que se dispone el cese de don José Luis Muñoz Selma en el cargo de Director general del Instituto Español de Emigración.
Real Decreto 1713/1977, de 11 de julio, por el que se nombra a don Jerónimo Arozamena Sierra para el cargo de Subsecretario del Ministerio de Trabajo.
Real Decreto 1714/1977, de 11 de julio, por el que se nombra a don Francisco de A. Condomines Pereña para el cargo de Director general del Instituto Español de Emigración.
Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza por la que, en aplicación de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 25 de octubre de 1976, se nombran funcionarios de la escala de Administrativos de dicho Instituto a determinados funcionarios actualmente pertenecientes a la de Auxiliares Administrativos.
Real Decreto 1715/1977, de 11 de julio, por el que cesa en el cargo de Subsecretario de Comercio don Eduardo Peña Abizanda.
Real Decreto 1716/1977, de 11 de julio, por el que cesa en el cargo de Director general de Política Comercial don Camilo Javier Juliá y Díez de Rivera.
Real Decreto 1717/1977, de 11 de julio, por el que se nombra Secretario de Estado de Turismo a don Ignacio Aguirre Borrell.
Real Decreto 1718/1977, de 11 de julio, por el que se nombra Subsecretario de Comercio a don Carlos Bustelo y García del Real.
Real Decreto 1719/1977, de 11 de julio, por el que se nombra Director general de Política Comercial a don José María Jerez y Rojas.
Real Decreto 1720/1977, de 11 de julio, por el que se nombra Secretario de Estado para la Administración Pública a don José Luis Graullera Micó.
Real Decreto 1721/1977, de 11 de julio, por el que se nombra Adjunto al Vicepresidente tercero del Gobierno a don Jaime Lamo de Espinosa y Michels de Champourcin.
Real Decreto 1722/1977, de 11 de julio, por el que se nombra Secretario general de Relaciones con las Cortes a don Rafael Arias-Salgado Montalvo.
Real Decreto 1723/1977, de 11 de julio, por el que se nombra Director de la Oficina de Coordinación del Ministerio de la Presidencia del Gobierno a don Félix Diez Burgos.
Real Decreto 1724/1977, de 11 de julio, por el que se nombra Secretario de Estado para la Coordinación y Programación Económicas a don José Ramón Alvarez Rendueles.
Real Decreto 1725/1977, de 11 de julio, por el que se nombra Subsecretario de Economía a don Manuel Jesús Lagares Calvo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid