Orden de 5 de agosto de 1977 por la que causa baja en el destino civil que ocupa en la actualidad el Coronel honorario de Artillería don Antonio Jiménez López-Perea.
Orden de 5 de agosto de 1977 por la que causa baja en el destino civil que ocupa en la actualidad en el Ministerio del Interior el Coronel de Infantería don Ramiro Vizán Revilla.
Orden de 5 de agosto de 1977 por la que causa baja en el destino civil que ocupa en la actualidad, en el Ministerio del Interior, el Coronel honorario de Infantería don Francisco Prieto Borrego.
Orden de 5 de agosto de 1977 por la que causa baja en el destino civil que ocupa en la actualidad el Teniente Coronel de Infantería don Angel Moreno Ruiz.
Corrección de errores de la Orden de 3 de junio de 1977 por la que determinado personal se integra en las diversas Escalas del Cuerpo a extinguir de personal procedente de Organismos autónomos suprimidos, dependiente de esta Presidencia del Gobierno.
Orden de 30 de julio de 1977 por la que se designan Vicepresidentes primero y segundo y Vocales de la Junta Provincial del Patronato de Protección a la Mujer en Baleares.
Orden de 30 de julio de 1977 por la que se designan Vicepresidente segundo y Secretario de la Junta Provincial del Patronato de Protección a la Mujer en Ciudad Real.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se jubila al Secretario de Justicia Municipal don Manuel Delgado Adame.
Real Decreto 2379/1977, de 8 de agosto, por el que se dispone que el General de Brigada de Artillería don José Barón Mora-Figueroa pase a la situación de reserva.
Orden de 8 de septiembre de 1977 por la que se dispone cese en el cargo de Director de la Escuela de Inspección Financiera don Carlos García de Vinuesa y Zabala.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de jubilado del personal del antiguo Cuerpo de Seguridad y Asalto que se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de jubilado del Guardia del antiguo Cuerpo de Seguridad y Asalto don Jesús Enrique Lozano Portela.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se rectifica la de 27 de septiembre último («Boletín Oficial del Estado» número 265).
Orden de 4 de julio de 1977 por la que se nombra a don Francisco José Mataix Verdú Profesor agregado de «Fisiología general y especial» de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.
Orden de 4 de julio de 1977 por la que se nombra a don Roberto L. Parrilla Sánchez Profesor agregado de «Bioquímica (Biofísica)» de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.
Orden de 13 de julio de 1977 por la que se nombra a don Manuel Camps y Michelena Catedrático numerario del grupo XIII de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Córdoba.
Orden de 13 de julio de 1977 por la que se nombra a don Francisco Paniagua Iñiguez como Profesor agregado de «Política económica» (1.ª) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona.
Orden de 30 de julio de 1977 por la que se declara la caducidad del nombramiento de Corredor colegiado de Comercio de la plaza mercantil de Murcia por jubilación por edad del señor Pérez Garre.
Orden de 30 de julio de 1977 por la que se declara la caducidad del nombramiento de Corredor colegiado de Comercio de la plaza mercantil de La Coruña por jubilación por edad del señor Ramallal Rumbo.
Resolución de la Dirección General de Correos y Telecomunicación por la que se nombran funcionarios del Cuerpo Auxiliar de Telecomunicación a tres opositores procedentes de la convocatoria anunciada por Resolución de 22 de abril de 1974.
Resolución de la Dirección General de Correos y Telecomunicación por la que se nombra funcionario del Cuerpo Auxiliar de Telecomunicación a don Pablo Estrada Díez, procedente de la convocatoria anunciada por Resolución de 29 de noviembre de 1972.
Resolución de la Dirección General de Correos y Telecomunicación por la que se nombra funcionario del Cuerpo Auxiliar de Telecomunicación a don Pablo Estrada Díez, procedente de la convocatoria anunciada por Resolución de 29 de noviembre de 1972.
Resolución de la Dirección General de Correos y Telecomunicación por la que se nombra funcionaria del Cuerpo Especial Ejecutivo de Correos a la del Cuerpo Auxiliar del mismo ramo que se menciona.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid