Orden de 30 de noviembre de 1977 por la que se integra en la Escala Subalterna del Cuerpo a extinguir de personal procedente de Organismos autónomos suprimidos a don Antonio Vilabert Macias.
Orden de 30 de noviembre de 1977 por la que se declara jubilado forzoso, por cumplir la edad reglamentaria, a don Francisco González Gómez, Juez de Distrito.
Orden de 1 de diciembre de 1977 por la que se declara jubilado, por incapacidad permanente para el ejercicio del cargo, a don Alejandro Sela García, Juez de Distrito.
Orden de 12 de diciembre de 1977 por la que se concede el reingreso al servicio activo a don Enrique Valdés-Solís Villabella, Juez de Distrito.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se nombra Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Mataró a don José María Ferré Monlláu, Notario de dicha localidad.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se concede a la excedencia voluntaria al Notario de Guadalajara don José Periel García.
Real Decreto 3309/1977, de 10 de diciembre, por el que se promueve al empleo de Teniente General del Ejército al General de División del Ejército don Manuel de la Torre Pascual.
Real Decreto 3310/1977, de 10 de diciembre, por el que se promueve al empleo de Teniente General del Ejército al General de División del Ejército don Jaime Milans del Bosch y Ussía, nombrándole Capitán General de la Tercera Región Militar.
Real Decreto 3311/1977, de 10 de diciembre, por el que se promueve al empleo de General de División del Ejército al General de Brigada de Infantería don José Chicharro y Lamamié de Clairac.
Real Decreto 3312/1977, de 10 de diciembre, por el que se promueve al empleo de General de División del Ejército al General de Brigada de Infantería don José Aranda Larrañaga.
Real Decreto 3313/1977, de 10 de diciembre, por el que se promueve al empleo de General de División del Ejército al General de Brigada de Infantería don Máximo Alomar Josa.
Real Decreto 3314/1977, de 10 de diciembre, por el que se promueve al empleo de General de División del Ejército al General de Brigada de Ingenieros don Francisco Mendívil Oliver.
Real Decreto 3315/1977, de 10 de diciembre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Infantería al Coronel de Infantería don Vicente Llorca Llorca.
Real Decreto 3316/1977, de 10 de diciembre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Infantería al Coronel de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Francisco Alfaro Ruiz-Sánchez.
Real Decreto 3317/1977, de 10 de diciembre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Ingenieros al Coronel de Ingenieros don Antonio Segura Arias.
Real Decreto 3318/1977, de 12 de diciembre, por el que se dispone que el General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, Grupo «Mando de Armas», don Antonio Rey Ardid cese como Director de la Academia General Militar.
Real Decreto 3319/1977, de 12 de diciembre, por el que se destina al General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, Grupo «Mando de Armas», don José Juste Fernández al Estado Mayor del Ejército.
Real Decreto 3320/1977, de 12 de diciembre, por el que se destina al General Intendente General del Ejército don José Benito Pellicer a la Jefatura de Asuntos Económicos del Ejército, de la Dirección de Servicios Generales del Ejército.
Real Decreto 3321/1977, de 12 de diciembre, por el que se nombra al General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, Grupo «Mando de Armas», don Felipe Palacios Costero Director de la Academia General Militar.
Orden de 7 de noviembre de 1977 por la que asciende a los empleos que se citan, en la Escala Honorífica Militar de Ferrocarriles, al personal que se menciona.
Orden de 17 de noviembre de 1977 por la que causan baja, por los motivos que se indican, en la Escala Honorífica Militar de Ferrocarriles, el personal que se menciona.
Orden de 6 de diciembre de 1977 por la que se nombra Vicepresidente del Patronato de Conservación del Alcázar de Toledo al General de División del Ejército, grupo «Mando de Armas», don Francisco Valencia Remón, Jefe de Artillería del Ejército.
Orden de 20 de diciembre de 1977 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública a los aspirantes en expectación de destino.
Resolución de la Inspección General del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera del Organismo.
Orden de 14 de diciembre de 1977 por la que se otorgan nombramientos definitivos de Secretarios de Administración Local de primera categoría en Resolución del concurso de traslados convocado el 27 de julio de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 27 de agosto de 1976).
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se otorgan nombramientos interinos de Secretarios de Administración Local de tercera categoría para las plazas que se citan.
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur de España por la que se aprueba a la relación circunstanciada de funcionarios de carrera de este Organismo, referida al 4 de septiembre de 1971.
Orden de 7 de noviembre de 1977 por la que se nombra a don José Andrés Martín Rioja Catedrático numerario del grupo I de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Tarrasa, de la Universidad Politécnica de Barcelona.
Orden de 23 de diciembre de 1977 por la que se acuerda el nombramiento de los funcionarios que se integran en el Cuerpo de Estadísticos Técnicos Diplomados.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 13 de enero de 1976 para proveer en propiedad plazas de facultativos en la Residencia Sanitaria «Virgen del Lluch», de Palma de Mallorca.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 15 de enero de 1976 para proveer en propiedad plazas de facultativos en la Residencia Sanitaria «Severino Aznar» de Calatayud (Zaragoza).
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión referente al concurso libre de méritos convocado para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de Departamento y Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 17 de enero de 1975, para proveer en propiedad plazas de facultativos en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento «Concepción Arenal», de Santiago de Compostela (La Coruña).
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 13 de enero de 1976, para proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Residencia Sanitaria «Virgen del Lluch», de Palma de Mallorca.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid