Real Decreto 3430/1977 de 9 de diciembre, por el que se dispone el cese como Jefe del Mando Unificado de la Zona de Canarias del Teniente General del Ejército don Tomás de Liniers y Pidal.
Real Decreto 3431/1977 de 9 de diciembre, por el que se nombra Jefe del Mando Unificado de la Zona de Canarias al Teniente General del Ejército don Mateo Prada Canillas.
Orden de 5 de enero de 1978 por la que causa baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Justicia el Coronel Honorario de Ingenieros don Antonio Sánchez Jurado.
Orden de 5 de enero de 1978 por la que causa baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Hacienda el Comandante de Caballería don Pablo Bermudo Herrera.
Orden de 5 de enero de 1978 por la que causa baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio del Interior el Coronel de Infantería don Emilio Baldovi Morales.
Resolución del Instituto Hispano-Arabe de Cultura por la que se aprueban las relaciones circunstanciadas de funcionarios de sus Escalas Técnica-administrativa, Auxiliar y Subalterna.
Real Decreto 3432/1977, de 23 de noviembre, por el que se nombra Fiscal de la Audiencia Territorial de Burgos a don Santiago Adolfo Martín Andrés.
Real Decreto 3433/1977, de 23 de noviembre, por el que se nombra Fiscal de la Audiencia Provincial de Palencia a don David Rayo Gómez.
Orden de 15 de diciembre de 1977 por la que de conformidad con la propuesta formulada por la Junta de Profesores de la Escuela Judicial, se dispone el ingreso en el Cuerpo de Jueces de Distrito de los alumnos que se citan.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se declara jubilado por cumplimiento de edad reglamentaria a don Ernesto López Romero de Medina, Secretario de la Administración de Justicia de la rama de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Real Decreto 80/1978, de 19 de enero, por el que se dispone que el General Subinspector Ingeniero de Construcción del Ejército don Pedro Amer Bibiloni pase a la situación de reserva.
Real Decreto 81/1978, de 19 de enero por el que pasa al grupo de «Destino de Arma o Cuerpo» el General de División del Ejército don Jesús Rojas Ladrón, continuando en su actual destino.
Orden de 1 de enero de 1978 por la que se asciende al empleo de Comandante del Cuerpo de Policía Armada al Capitán de dicho Cuerpo don Roque Viñuelas Hernández.
Orden de 1 de enero de 1978 por la que se asciende al empleo de Capitán del Cuerpo de Policía Armada a los Tenientes de dicho Cuerpo que se citan.
Orden de 1 de enero de 1978 por la que se asciende al empleo de Teniente del Cuerpo de Policía Armada a los Brigadas de dicho Cuerpo que se mencionan.
Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza por la que se nombran funcionarios públicos propios del Organismo a los opositores que se mencionan, aprobados en la convocatoria para cubrir vacantes de Ingenieros (Ingenieros de Montes).
Orden de 18 de enero de 1978 por la que se nombra Subdirector general de Gestión Económica al ilustrísimo señor don Aquilino Peña Sánchez.
Resolución de la Subsecretaría de la Salud por la que se declaran funcionarios de carrera en la plantilla del personal Técnico Auxiliar Sanitario al servicio de la Sanidad Nacional en las Escalas de Celadores Sanitarios y Maquinistas Sanitarios a los señores que tomaron parte en el concurso de méritos.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 13 de octubre de 1975, para proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Residencia Sanitaria «Virgen Blanca», de León.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid