Orden de 26 de enero de 1978 por la que se acuerda integrar en el Cuerpo General Subalterno de la Administración Civil del Estado a don Celestino Quintas Seoane, con número de Registro de Personal A04PG12584.
Orden de 1 de febrero de 1978 por la que se otorga por adjudicación directa el destino que se menciona al Guardia primero que se cita.
Orden de 1 de febrero de 1978 por la que pasa a la situación de en expectativa de servicios civiles un Teniente Coronel Veterinario.
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la que se nombran, en virtud de oposición restringida, funcionarios de carrera del Cuerpo de Oficiales de Artes Gráficas.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se resuelve concurso de traslado entre Secretarios de la Administración de Justicia de la rama de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se nombra Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de San Sebastián, Colegio Notarial de Pamplona, al Notario de dicha localidad don José María Segura Zurbano.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se nombra Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Pamplona a don Javier Amichis Goiburu, Notario con residencia en dicha localidad.
Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado por la que se jubila a don José Policarpo Castellano Vinuesa, Registrador de Madrid Mercantil III, que ha cumplido la edad reglamentaria.
Real Decreto 145/1978, de 13 de enero, por el que se dispone que el General de Brigada de Ingenieros don Manuel Marzo Mediano pase a la situación de reserva.
Orden de 7 de febrero de 1978 por la que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado, de la relación circunstanciada de funcionarios de carrera, referida al 1 de julio de 1977, del Cuerpo Especial de Secretarios Técnicos Sindicales del Organismo autónomo de la Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales.
Orden de 6 de febrero de 1978 por la que se dispone el cese como Subdirector general de Recursos Naturales Renovables del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza de don José Lara Alén.
Orden de 6 de febrero de 1978 por la que se nombra a don José Luis Echániz Echevarría Subdirector general de Recursos Naturales Renovables del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza.
Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza por la que, en aplicación de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 25 de octubre de 1976 se nombran funcionarios de la Escala de Administrativos de dicho Instituto a determinados funcionarios actualmente pertenecientes a la de Auxiliares administrativos.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid