Orden de 6 de junio de 1978 sobre condiciones para la autorización de estaciones radioeléctricas costeras privadas.
Orden de 19 de abril de 1978 sobre nombramiento como Secretario de la Junta Central Inspectora a don Juan Luis Velasco Govillar.
Orden de 9 de mayo de 1978 por la que se nombra Ayudante de Inspección de Buques a don Cándido José Méndez García.
Resolución de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante por la que se dispone el cese de don José Antonio Pena Cea en el cargo de Vicedirector de la Escuela Oficial de Náutica de La Coruña, nombrándose Vicedirector-Jefe de Estudios del expresado Centro docente a don Evaristo Rodríguez Suárez.
Orden de 21 de abril de 1978 por la que se rectifica la de 18 de enero de 1978, que convoca concurso y examen de aptitud para cubrir 28 plazas de Profesores titulares en los Institutos Politécnicos Nacionales Marítimo-Pesqueros.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid