Real Decreto 1671/1978, de 11 de julio, por el que se designa Consejero de Bellas Artes del Patrimonio Nacional a don Fernando Chueca Goitia.
Orden de 26 de junio de 1978 por la que se declara jubilado forzoso a don Andrés Bassa Mir, Fiscal de Distrito.
Orden de 28 de junio de 1978 por la que se declara en situación de excedencia voluntaria a don León Herrera Esteban, Fiscal de Distrito.
Real Decreto 1672/1978, de 30 de junio, por el que se nombra Jefe de Ingenieros de Canarias al General de Brigada de Ingenieros don Luis Durango Ballester.
Real Decreto 1673/1978, de 30 de junio, por el que se nombra Subinspector de Tropas y Servicios de la Tercera Región Militar y Gobernador militar de la plaza y provincia de Valencia al General de División del Ejército don Luis Caruana y Gómez de Barredá.
Real Decreto 1674/1978, de 4 de julio, por el que se dispone cese en el cargo de Presidente del Patronato de Casas del Ramo del Aire el Teniente General del Ejército del Aire, en situación de reserva, don Javier Murcia Rubio.
Real Decreto 1675/1978, de 4 de julio, por el que se nombra Presidente del Patronato de Casas del Ramo del Aire al General de División del Ejército del Aire, Grupo B, don Carlos Dolz de Espejo y González de la Riva.
Real Decreto 1676/1978, de 5 de julio, por el que se nombra Jefe de la Brigada de Infantería Motorizada XXXI y Gobernador militar de la plaza y provincia de Castellón al General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Arsenio Serrano Bolaños.
Real Decreto 1677/1978, de 5 de julio, por el que se nombra Jefe de Estado Mayor de la Capitanía General de Canarias al General de Brigada de Ingenieros, Diplomado de Estado Mayor, don Pedro Ravina Méndez.
Real Decreto 1678/1978, de 5 de julio, por el que se nombra Director del Museo del Ejército al Teniente General del Ejército don Angel Ruiz Martín.
Orden de 11 de julio de 1978 por la que se nombran Abogados del Estado y se designan aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado a los señores opositores que han obtenido plaza en las oposiciones convocadas por Orden de 2 de julio de 1977.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de jubilado del Guardia del Antiguo Cuerpo de Seguridad y Asalto don José Llenas Loriz.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de jubilado del Guardia del antiguo Cuerpo de Seguridad y Asalto don Agustín San Marceliano Benigno.
Orden de 20 de abril de 1978 por la que se resuelve el concurso de traslados de Inspectores numerarios de Enseñanza Media del Estado.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid