Real Decreto 2107/1978, de 25 de agosto, por el que se dispone el cese de don Pedro García Pascual como Gerente de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Real Decreto 2108/1978, de 25 de agosto, por el que se nombra Gerente de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, con categoría de Director general, a don Manuel Alvarez Fuentes.
Orden de 10 de julio de 1978 por la que se concede el reingreso en el Cuerpo de Jueces de Distrito a don Alfredo Sánchez Borrego.
Orden de 10 de agosto de 1978 por la que se acuerda declarar jubilado forzoso a don Salvador Bellmont Remohi, Juez de Distrito de Cullera, por cumplir la edad reglamentaria.
Orden de 14 de agosto de 1978 por la que se acuerda declarar jubilado forzoso a don Jaime Arias García, Juez de Distrito número 12 de Madrid, por cumplir la edad reglamentaria.
Orden de 16 de agosto de 1978 por la que se acuerda declarar jubilado forzoso a don Antonio Pedrido Rodríguez, Juez de Distrito de Ginzo de Limia, por cumplir la edad reglamentaria.
Orden de 28 de agosto de 1978 por la que se concede el reingreso en el Cuerpo de Jueces de Distrito a don Prudencio Aparicio Blanco.
Orden de 29 de agosto de 1978 por la que se declara jubilado forzoso por cumplimiento de la edad reglamentaria a don Vicente Valcárcel García, Fiscal de Distrito.
Orden de 29 de agosto de 1978 por la que se declara jubilado forzoso por cumplimiento de la edad reglamentaria a don Tomás López Lamparero, Fiscal de Distrito.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se declara jubilado a don Esteban Sosa Molina, Secretario de la Administración de Justicia, con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Telde, por cumplimiento de la edad reglamentaria.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se jubila, por haber cumplido la edad reglamentaria al Notario de Barcelona don Salvador Martínez Díaz.
Real Decreto 2109/1978, de 25 de agosto, por el que se dispone el cese como segundo Jefe de Tropas de la Séptima Región Militar y Gobernador militar de la plaza y provincia de Oviedo del General de División del Ejército don Juan Somoza Iglesias.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado voluntario del Sargento del Cuerpo de Policía Armada don Antonio de la Hera Núñez.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Ramón Monreal Serrate.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de jubilado del Guardia del antiguo Cuerpo de Seguridad y Asalto don Serafín José Gazulla Gimeno.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Gabriel Cerdá Mayol.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Diego Rodríguez Conejero.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía primera del Cuerpo de Policía Armada don Emilio Uría Vázquez.
Real Decreto 2110/1978, de 25 de agosto, por el que se dispone el cese de don Carlos Tutor Larrosa como Delegado de Obras Públicas y Urbanismo en Madrid.
Real Decreto 2111/1978, de 25 de agosto, por el que se nombra Delegado provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en Madrid a don Luis Laorden Jiménez.
Real Decreto 2112/1978, de 1 de septiembre, por el que se dispone el cese como Delegado del Gobierno en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla de don José Yusty Pita.
Real Decreto 2113/1978, de 1 de septiembre, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla a don Juan Carlos Muñoz Delgado y Pintó.
Orden de 10 de agosto de 1978 por la que se acuerda el cese de don Juan Aracil Martín en el cargo de Subdirector general de Administración del Servicio Nacional de Productos Agrarios.
Orden de 21 de agosto de 1978 por la que se acuerda el cese de don José Luis Balmaseda Badía en el cargo de Secretario general del Servicio Nacional de Productos Agrarios.
Corrección de erratas de la Resolución de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes por la que se nombran funcionarios de la Escala Administrativa del Organismo a determinados funcionarios de su Escala Auxiliar.
Orden de 28 de agosto de 1978 por la que se nombran 33 nuevos funcionarios del Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación Aérea y se destina a los mismos.
Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales por la que se publica la relación de los funcionarios del Cuerpo de Inspectores Instructores Visitadores de Asistencia Pública integrados en el Cuerpo Especial de Asistentes Sociales creado por Ley 3/1977, de 4 de enero, con indicación del nuevo número de Registro de Personal que a los indicados funcionarios corresponde.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid