Corrección de errores de la Orden de 28 de mayo de 1979 por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de vacantes correspondientes al Cuerpo Técnico de Administración Civil del Estado.
Orden de 25 de junio de 1979 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Enrique Pérez-Hernández y Moreno.
Orden de 25 de junio de 1979 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don José Luis Messía y Jiménez, Marqués de Busianos.
Orden de 25 de junio de 1979 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Julio Sousa Amell.
Orden de 25 de junio de 1979 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Alberto de Mestas García.
Orden de 25 de junio de 1979 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Gabriel Cañadas Nouvilas.
Orden de 25 de junio de 1979 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don José María Campoamor y Elías.
Orden de 25 de junio de 1979 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Alvaro Basa Travesedo.
Orden de 25 de junio de 1979 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Carlos Manzano Monís.
Orden de 25 de junio de 1979 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Joaquín Castillo Moreno, Marqués de Castro de Torres.
Orden de 25 de junio de 1979 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Domingo Sánchez Sánchez.
Real Decreto 1533/1979, de 1 de junio, por el que se declara jubilado por tener cumplida la edad reglamentaria a don Manuel Rodríguez Caravera, Magistrado de la Audiencia Territorial de Oviedo.
Orden de 23 de abril de 1979 por la que se nombra Juez unipersonal suplente en el Tribunal Tutelar de Menores de Castellón de la Plana a don José Luis Cerdá Llopis.
Orden de 25 de junio de 1979 por la que se dispone el cese en el cargo de Jefe Superior de Policía de Sevilla de don José García Valiño.
Orden de 25 de junio de 1979 por la que se dispone el cese en el cargo de Jefe Superior de Policía de Valladolid de don José Manuel Blanco Benítez.
Orden de 25 de junio de 1979 por la que se nombra Jefe Superior de Policía de Sevilla a don José Manuel Blanco Benítez.
Orden de 25 de junio de 1979 por la que se nombra Jefe Superior de Policía de Valladolid a don Eutiquiano Prado de Andrés.
Orden de 21 de mayo de 1979 por la que se nombra a don Emilio Matéu Nadal Catedrático numerario de «Viola» en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en virtud de concurso-oposición libre.
Orden de 31 de mayo de 1979 por la que se dispone que el Magistrado de Trabajo número 12 de Barcelona, don Pablo Dupla de Vicente-Tutor, pase destinado a la Magistratura número 7 de la propia provincia.
Orden de 31 de mayo de 1979 por la que se dispone que el Magistrado de Trabajo número 2 de Navarra, don Jesús Gullón Rodríguez, pase destinado a la Magistratura número 12 de Barcelona.
Real Decreto 1534/1979, de 22 de junio, por el que se dispone el cese de don Miguel de Aldasoro Sandberg como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Real Decreto 1535/1979, de 22 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don José Vicente Cebrián Echarri como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Industria y Energía.
Real Decreto 1536/1979, de 22 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don José Vicente Torrente Secorun como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Resolución de la Junta de Energía Nuclear por la que se nombran funcionarios de carrera de este Organismo a las personas que se mencionan.
Resolución de la Subsecretaría de Comercio por la que se aprueban las relaciones de funcionarios de los Cuerpos Especial Facultativo de Técnicos Comerciales del Estado y Especial de Diplomados Comerciales del Estado, referidas al 31 de diciembre de 1978.
Orden de 30 de abril de 1979 por la que se nombra a don Hernán Estévez Radio Profesor titular de «Electrotecnia y Electrónica» del Instituto Politécnico Nacional Marítimo-Pesquero del Atlántico.
Orden de 31 de mayo de 1979 por la que se nombra a don Carlos Ceballos Díaz para el cargo de Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Aviación Civil.
Orden de 6 de junio de 1979 por la que se nombra Profesores adjuntos de Universidad en la disciplina de «Física general» (Facultad de Ciencias) a los señores que se citan, en virtud de concurso-oposición libre.
Orden de 6 de junio de 1979 por la que se nombra Profesores adjuntos de Universidad, en la disciplina de «Pediatría y Puericultura» (Facultad de Medicina), a los señores que se citan, en virtud de concurso-oposición libre.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid