Orden de 3 de mayo de 1979 por la que se nombra Juez unipersonal del Tribunal Tutelar de Menores de Granada a don Francisco Sillero Fernández de Cañete.
Orden de 18 de mayo de 1979 por la que se nombra Juez unipersonal suplente del Tribunal Tutelar de Menores de Vitoria a don Manuel Antón de la Fuente.
Real Decreto 1540/1979, de 18 de junio, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Infantería, pasando a la situación específica, al Coronel de Infantería, Caballero Mutilado Permanente de Guerra por la Patria, don Aquilino Fernández Rodicio.
Real Decreto 1541/1979, de 22 de junio, por el que se destina a la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa al General de Brigada del Arma de Aviación don Enrique Tapías Curbera.
Real Decreto 1542/1979, de 22 de junio, por el que se nombra Auditor de la Primera Región Militar al General Auditor del Ejército de Tierra don Teodoro Fernández Díaz.
Real Decreto 1543/1979, de 27 de junio, por el que se asciende al empleo de General de División del Ejército de Tierra, con carácter honorífico, al General de Brigada de Caballería, en situación de reserva, don Mariano Escribano de la Torre.
Real Decreto 1544/1979, de 27 de junio, por el que se asciende al empleo de General Auditor del Ejército de Tierra, con carácter honorífico, al Coronel Auditor del Ejército de Tierra, retirado, don José Calderón Pérez-Aloe.
Real Decreto 1545/1979, de 28 de junio, por el que se dispone que el General de Brigada de Infantería don Juan Astolfi García pase al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo».
Orden de 23 de junio de 1979 por la que se nombra Secretario general del Gobierno Civil de Segovia a don Manuel García García.
Orden de 21 de junio de 1979 por la que se acepta la renuncia del Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Logroño.
Orden de 15 de enero de 1979 por la que se nombra a don Eugenio Andrés de Vicente y Aguado Profesor agregado de «Lengua y Literatura francesas» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba.
Orden de 8 de mayo de 1979 por la que se dispone que la Secretaria de la Magistratura de Trabajo número 15 de Barcelona, doña Ofelia Ruiz Pontones, pase destinada a la número 20 de Madrid.
Orden de 7 de junio de 1979 por la que se nombran funcionarios de nuevo ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Minas, procedente de la Escala Complementaria.
Resolución del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero por la que se nombran funcionarios de carrera de este Organismo a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas y período de prácticas para cubrir plazas de Auxiliares de Laboratorio.
Orden de 4 de junio de 1979 sobre cese de don Enrique Godínez Calonje en el cargo de Delegado regional de Comercio en Santander.
Orden de 6 de junio de 1979 sobre nombramiento del Técnico Comercial del Estado doña Rica Benguigui Díaz para desempeñar el cargo de Delegado regional de Comercio en Santander.
Orden de 1 de junio de 1979 por la que se nombra a don Paulino González Rodríguez Director de la Entidad-Estatal Autónoma Servicio de Publicaciones del Ministerio.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Orden de 9 de mayo de 1979 por la que se nombra a don César Nombela Cano Profesor agregado de «Microbiología» de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid