Orden de 11 de junio de 1979 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio del Interior del Comandante del Cuerpo de Oficinas Militares don Constantino Tato Tato.
Orden de 20 de junio de 1979 por la que se resuelve el concurso de traslados 1/79 para la provisión de vacantes correspondientes al Cuerpo General Subalterno de la Administración Civil del Estado.
Orden de 24 de mayo de 1979 por la que se hace público el nombramiento de las dignidades, canonjías y beneficios que se citan.
Orden de 15 de junio de 1979 por la que se acuerda el cese de don José María Cabanas Gancedo en el cargo de Inspector provincial de Juzgados de Distrito de la provincia de Lugo.
Orden de 18 de junio de 1979 por la que se nombra funcionarios de la Escala Administrativa de la Obra de Protección de Menores a los opositores que se citan.
Orden de 18 de junio de 1979 por la que se nombra funcionarios de la Escala Administrativa de la Obra de Protección de Menores a los opositores que se citan.
Orden de 26 de junio de 1979 por la que se acuerda el nombramiento de don Julián Muelas Redondo en el cargo de Inspector provincial de los Juzgados de Distrito de la provincia de Guadalajara.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se cubren Secretarías de Juzgados de Paz en concurso ordinario de traslado.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se destina, en concurso de traslado, a los Auxiliares de la Administración de Justicia que se mencionan.
Real Decreto 1640/1979, de 20 de junio, por el que se dispone el cese como Delegado de Acción Social del Ejército del Aire del General de Brigada del Arma de Aviación, grupo B, don Eugenio del Saz Orozco López.
Real Decreto 1641/1979, de 27 de junio, por el que se destina a la Jefatura de Artillería del Ejército de Tierra al General de Brigada de Artillería don Joaquín Yusty Vázquez.
Real Decreto 1642/1979, de 27 de junio, por el que se nombra Gobernador militar de El Ferrol del Caudillo al General de Brigada de Infantería don Javier Manso Pedrosa.
Real Decreto 1643/1979, de 27 de junio, por el que se nombra segundo Jefe de Tropas de la Novena Región Militar y Gobernador militar de la plaza y provincia de Málaga al General de División del Ejército de Tierra don Manuel María Mejías.
Real Decreto 1644/1979, de 27 de junio, por el que se nombra segundo Jefe de la Dirección de Apoyo al Personal de la Jefatura Superior de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra al General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Ramón López Bello.
Real Decreto 1645/1979, de 27 de junio, por el que se nombra Jefe de la Brigada de Infantería de Defensa Operativa del Territorio IX al General de Brigada de Infantería don Luis Iglesias Méndez.
Real Decreto 1646/1979, de 27 de junio, por el que se nombra Jefe de la Brigada de Infantería de Defensa Operativa del Territorio V al General de Brigada de Infantería don José Fernández Tovar.
Real Decreto 1647/1979, de 27 de junio, por el que se nombra Director de la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra al General de Brigada de Ingenieros don Pedro Anaya de Torre.
Orden de 25 de junio de 1979 por la que cesa el Jefe del Sector Aéreo de Cádiz.
Orden de 25 de junio de 1979 por la que se nombra Jefe del Sector Aéreo de Cádiz.
Orden de 28 de mayo de 1979 por la que cesan los Directores Técnicos y se nombran Subdirectores generales del Instituto Nacional de Urbanización.
Orden de 30 de abril de 1979 por la que se integran en el Cuerpo de Profesores de E. G. B. a don Emilio García Pozal y doña Pilar Rosario del Rosario, Maestros de primera enseñanza, procedentes de plazas no escalafonadas en el Sahara.
Orden de 29 de mayo de 1979 por la que se nombra a don Francisco Cerrada Labarga Consejero Asesor de la Delegación provincial del Departamento en Teruel.
Orden de 29 de mayo de 1979 por la que se nombra Consejeros Asesores de la Delegación provincial del Departamento en Barcelona a los señores que se citan.
Real Decreto 1648/1979, de 22 de junio, por el que se dispone el cese como Delegado provincial del Ministerio de Industria y Energía en Las Palmas, de don Alfredo Vigara Murillo.
Real Decreto 1649/1979, de 22 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Antonio Miguel Ruiz Martín como Delegado provincial del Ministerio de Industria y Energía en Las Palmas.
Real Decreto 1650/1979, de 22 de junio, por el que se dispone el nombramiento como Delegado provincial del Ministerio de Industria y Energía, en Córdoba, de don Alfredo Vigara Murillo.
Resolución de la Agencia de Desarrollo Ganadero por la que se hacen públicos los nombramientos de funcionarios de carrera de la Escala de Auxiliares Administrativos del Organismo.
Resolución de la Agencia de Desarrollo Ganadero por la que se hacen públicos los nombramientos de funcionarios de carrera de la Escala de Administrativos en la Plantilla del Organismo.
Orden de 20 de junio de 1979 por la que se dispone el cese de don José Bernardo Quevedo Quevedo, del Cuerpo de Estadísticos Facultativos, en el cargo de Subdirector general de Estadísticas Económicas en la Dirección General del Instituto Nacional de Estadística, por pase a otro destino.
Orden de 20 de junio de 1979 por la que se dispone el cese de don Jesús Bernardo Pena Trapero, del Cuerpo de Estadísticos Facultativos, en el cargo de Vocal del Consejo de Dirección en el Instituto Nacional de Estadística por pase a otro destino.
Orden de 20 de junio de 1979 por la que se nombra Subdirector general de Estadísticas Económicas de la Dirección General del Instituto Nacional de Estadística a don Jesús Bernardo Pena Trapero, del Cuerpo de Estadísticos Facultativos.
Orden de 20 de junio de 1979 por la que se nombra Vocal del Consejo de Dirección en el Instituto Nacional de Estadística a don José Bernardo Quevedo Quevedo, del Cuerpo de Estadísticos Facultativos.
Orden de 28 de mayo de 1979 por la que se dispone el cese como Subdirector general del Parque Central (Vicálvaro) de don José Jaime Ruz Requena.
Resolución de la Dirección General de Asistencia Sanitaria por la que se resuelve concurso de Médicos del Cuerpo de Aguas Minero-medicinales, Inspectores de Establecimientos Balnearios.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre convocado para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre convocado para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión por la que se anula la de 21 de diciembre de 1977 de acuerdo con lo ordenado por Resolución de esta Delegación General de fecha 28 de febrero de 1979.
Orden de 18 de junio de 1979 por la que se nombra a don Juan José Gómez Molina, en virtud de concurso-oposición libre, Catedrático numerario de «Dibujo del antiguo y ropajes» del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuelas Superiores de Bellas Artes, con destino en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona.
Corrección de errores de la Orden de 18 de mayo de 1979 por la que se nombran Profesores adjuntos de Universidad en la disciplina de «Filología Griega» (Facultad de Filosofía y Letras) a los señores que se citan, en virtud de concurso-oposición libre.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid