Orden de 6 de junio de 1979 por la que se dispone el cese de don Antonio Sancho Hernández como Consejero asesor de la Delegación Provincial del Ministerio de Educación en Huesca.
Orden de 8 de junio de 1979 por la que se nombran a don Manuel Rodríguez Rodríguez, don Julio Francisco Ogando Vázquez y don Amador Vázquez Vázquez Consejeros asesores de la Delegación Provincial del Ministerio de Educación en Orense.
Orden de 25 de junio de 1979 por la que se nombra a don Pedro Pérez Fernández como Consejero Nacional de Educación en representación del Ministerio de Economía.
Orden de 26 de junio de 1979 por la que se dispone el cese como Subdirector general de Delegaciones Provinciales de don Manuel López Rodríguez.
Orden de 27 de junio de 1979 por la que se dispone el cese, a petición propia, de don José Juan Toharía Cortés como Jefe del Departamento de Perfeccionamiento del Profesorado del Instituto Nacional de Ciencias de la Educación.
Orden de 30 de junio de 1979 por la que se dispone el cese, por pase a otro destino, de don Mariano Sanz Royo como Subdirector general de Centros de la Dirección General de Enseñanzas Medias.
Orden de 30 de junio de 1979 por la que se nombra Subdirector general de Educación en el Exterior de la Secretaría General Técnica a don Mariano Sanz Royo.
Orden de 30 de junio de 1979 por la que se nombra Subdirector general de Centros de la Dirección General de Enseñanzas Medias a don Francisco Yanguas Jiménez.
Orden de 30 de junio de 1979 por la que se nombra Subdirector general de Estudios de la Secretaría General Técnica a don Emilio Lázaro Flores.
Orden de 6 de julio de 1979 por la que se dispone el cese de don Juan Antonio Menéndez-Pidal Oliver como Subdirector general de Educación en el Exterior de la Secretaría General Técnica.
Resolución de la Dirección General de Personal por la que se hace pública la lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso-oposición a plazas de Profesores agregados de Bachillerato en la asignatura de «Lengua y Literatura Catalana».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid