Orden de 12 de julio de 1979 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio del Interior del Coronel honorario de Ingenieros don Julio Leiva Vances.
Orden de 12 de julio de 1979 por la que pasan a la situación de «En expectativa de Servicios Civiles» un Jefe y un Oficial del Ejército de Tierra.
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la que se dispone el cese de don Rafael Hardisson Ruméu como Delegado provincial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado en Tenerife.
Orden de 30 de junio de 1979 por la que se acuerda nombrar funcionarios del Cuerpo de Fiscales de Distrito a los alumnos de la Escuela Judicial que se citan.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se declara excedente voluntario al Secretario de Juzgado de Paz de Munguía (Vizcaya) don Alvaro Cuadrado García.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se rectifica error en la de 27 de junio último, que destina en concurso de traslado a los Auxiliares de la Administración de Justicia que se citan.
Real Decreto 1801/1979, de 26 de julio, por el que se asciende al empleo de General de División del Ejército de Tierra, pasando a la situación de Reserva, al General de Brigada de Infantería don Juan de Orozco Massieu.
Real Decreto 1802/1979, de 26 de julio, por el que se dispone que el General de División de la Guardia Civil don Salvador Bujanda González pase al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo».
Orden de 13 de julio de 1979 por la que se dispone el cese de don Antonio Martínez Tomás como Subdirector general de Estudios y Coordinación en la Intervención General de la Administración del Estado.
Orden de 18 de julio de 1979 por la que se dispone el nombramiento de Subdirector general de Informática Fiscal a don Juan Alberto Saigi Grau, del Cuerpo de Inspectores Financieros y Tributarios.
Real Decreto 1803/1979, de 29 de junio, por el que se nombra Delegado provincial del Ministerio de Educación en Vizcaya a doña Milagros Reyes Menchaca.
Real Decreto 1804/1979, de 6 de julio, por el que se dispone el cese, por pase a otro destino, de don Emilio Lázaro Flores como Inspector general de Servicios del Ministerio de Educación.
Orden de 19 de julio de 1979 por la que cesan Vocales del Consejo de Intervención de la Compañía Metropolitano de Madrid.
Orden de 19 de julio de 1979 por la que se nombran Vocales del Consejo de Intervención de la Compañía Metropolitano de Madrid.
Resolución de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante por la que sedispone el cese de don Mario Ferrer Bermúdez en el cargo de Secretario del Instituto Politécnico Nacional Marítimo-Pesquero de Canarias y se nombra para sustituirle a don Antonio Sánchez Peñate.
Resolución de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante por la que se dispone el traslado de don Gaspar Azpiazu Mañas, Profesor numerario de la Escuela Oficial de Náutica de Bilbao a la de Cádiz.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre convocado para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Real Decreto 1805/1979, de 20 de julio, por el que se dispone el cese de diversos Delegados provinciales del Ministerio de Cultura.
Real Decreto 1806/1979, de 20 de julio, por el que se nombran Delegados provinciales del Ministerio de Cultura.
Orden de 6 de julio de 1979 por la que se nombra Director honorario del Museo Nacional del Prado a don Xavier de Salas Bosch.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se dispone el cese de don Mario Blavia Cervera en el cargo de Secretario interino del Ayuntamiento de Aytona (Lérida).
Orden de 11 de julio de 1979 por la que se eleva a definitivo el nombramiento de don Ignacio de Sola-Morales y Rubio, Catedrático numerario de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Barcelona.
Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hacen públicos los nombramientos de 16 funcionarios subalternos de carrera de dicho Organismo Autónomo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid