Real Decreto 1857/1979, de 30 de julio, por el que se dispone cese como Gobernador civil de la provincia de Alicante don José Duato Gómez-Novella.
Real Decreto 1858/1979, de 30 de julio, por el que se dispone cese como Gobernador civil de la provincia de Málaga don Rafael Hurtado Ortega.
Real Decreto 1859/1979 de 30 de julio, por el que se dispone cese como Gobernador civil de la provincia de Soria don Román Ledesma Rodríguez.
Real Decreto 1860/1979, de 30 de julio, por el que se dispone cese como Gobernador civil de la provincia de Valladolid don José Estévez Méndez.
Real Decreto 1861/1979, de 30 de julio, por el que se nombra Gobernador civil de la provincia de Alicante a don Carlos Merino Vázquez.
Real Decreto 1862/1979, de 30 de julio, por el que se nombra Gobernador civil de la provincia de Málaga a don José Estévez Méndez.
Real Decreto 1863/1979, de 30 de julio, por el que se nombra Gobernador civil de la provincia de Soria a don Celestino Sendín Conejo.
Real Decreto 1864/1979, de 30 de julio, por el que se nombra Gobernador civil de la provincia de Valladolid a don Román Ledesma Rodríguez.
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la que se nombra Delegado de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado en Tenerife a don Juan del Castillo León.
Real Decreto 1865/1979, de 29 de junio, por el que se acuerda la jubilación voluntaria de don José María Pozancos Burgos, Magistrado en situación de supernumerario.
Real Decreto 1866/1979, de 29 de junio, por el que se acuerda la jubilación voluntaria de don Tomás García Castaño, Magistrado en situación de supernumerario.
Real Decreto 1867/1979, de 6 de julio, por el que se nombra Magistrado Secretario de Inspección Delegada de la Inspección Central de Tribunales a don Jerónimo Barnuevo Asensi.
Orden de 6 de julio de 1979 por la que se nombra a don Ruperto Martínez Morales Inspector provincial de Juzgados de Distrito de Lugo.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que en virtud de concurso de traslado se destina a don Rafael Iloro del Campo, funcionario de la Escala Técnica del Cuerpo Administrativo de los Tribunales, para desempeñar su cargo en la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Real Decreto 1868/1979, de 20 de julio, por el que se nombra Capitán General de la Novena Región Militar al Teniente General del Ejército de Tierra don Antonio Delgado Alvarez.
Real Decreto 1869/1979, de 20 de julio, por el que se nombra Jefe Superior de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra al Teniente General del Ejército de Tierra don José Morillo Galcerán.
Resolución de la Inspección General del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera del Organismo.
Resolución de la Dirección de la Seguridad del Estado por la que se dispone el pase a situación de retirado voluntario del personal del Cuerpo de la Policía Nacional que se cita.
Resolución de la Dirección de la Seguridad del Estado por la que se dispone el pase a situación de retirado, por inutilidad física, del personal del Cuerpo de la Policía Nacional que se cita.
Orden de 25 de junio de 1979 por la que cesa don José Montes Fernández como Consejero nacional de Educación en representación del Ministerio de Economía.
Orden de 28 de junio de 1979 por la que cesa don Juan Alfonso Santamaría Pastor como Consejero nacional de Educación en representación del Ministerio del Interior.
Orden de 28 de junio de 1979 por la que se nombran Consejeros nacionales de Educación en representación del Ministerio de Administración Territorial.
Orden de 28 de junio de 1979 por la que se nombra a don Enrique Santín Díaz Consejero nacional de Educación en representación del Ministerio del Interior.
Orden de 3 de julio de 1979 por la que se nombra Consejero nacional de Educación en representación del Ministerio de Hacienda, a don Joaquín Soto Guinda.
Orden de 6 de julio de 1979 por la que se dispone el nombramiento de Consejero nacional de Educación en representación del Ministerio de Cultura de don Joaquín Entrambasaguas Gómez.
Resolución de la Dirección General de Personal por la que se destinan en propiedad definitiva a los Centros que se expresan a los Directores escolares que se citan.
Resolución del Instituto Nacional de Educación Especial por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Subalterna a los opositores que han superado las pruebas selectivas de la oposición en turnos libre y restringido.
Orden de 11 de julio de 1979 por la que se resuelven las pruebas selectivas convocadas por resolución del Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica de fecha 16 de mayo de 1978 para proveer plazas vacantes de Preparadores Entomólogos del citado Servicio.
Resolución del Servicio de Publicaciones por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera en las pruebas selectivas para cubrir seis plazas de Auxiliares Administrativos de este Organismo.
Corrección de Errores de la Resolución de la Agencia de Desarrollo Ganadero por la que se hacen públicos los nombramientos de funcionarios de carrera de la Escala de Administrativos en la plantilla del Organismo.
Orden de 13 de julio de 1979 por la que se dispone que el funcionario del Cuerpo Técnico de Radiotelegrafistas don Alfonso María Leiva, con destino en el Aeropuerto Madrid-Barajas, sea trasladado al Aeropuerto de Alicante.
Real Decreto 1870/1979, de 30 de julio por el que se nombra a don Jesús Silva Porto Director general del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Real Decreto 1871/1979, de 30 de julio, por el que se nombra a don José Luis Cudós Samblancat Director general del Instituto Nacional de la Salud.
Real Decreto 1872/1979, de 30 de julio, por el que se nombra a don Luis Santonja Peris Director general del Instituto Nacional de Servicios Sociales.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid