Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se nombra a don Luis Penzol Díaz, Secretario de la Administración de Justicia, rama de Tribunales, en concurso de traslado para desempeñar la plaza de Secretario de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Oviedo.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se nombran Secretarios de Juzgados de Distrito en concurso ordinario de traslado.
Real Decreto 1958/1979, de 4 de agosto, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Artillería al Coronel de Artillería don Carlos Ardila Zurita.
Real Decreto 1959/1979, de 4 de agosto, por el que se asciende al empleo de General de División del Ejército de Tierra al General de Brigada de Caballería don Julio Martín Betrán.
Real Decreto 1960/1979, de 4 de agosto, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos al Coronel de dicho Cuerpo don Guillermo Pérez del Puerto, continuando como Director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
Real Decreto 1961/1979, de 4 de agosto, por el que se asciende al empleo de General de División del Ejército de Tierra al General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Manuel Alvarez Zalba.
Real Decreto 1962/1979, de 4 de agosto, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Infantería al Coronel de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Francisco Ríos García.
Orden de 18 de julio de 1979 por la que se rectifica la de 26 de enero que nombraba Profesores de término de «Dibujo lineal» de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, en virtud de oposición restringida.
Resolución de la Dirección General de Personal por la que se resuelve el concurso de méritos entre Inspectores de Enseñanza Primaria del Estado.
Orden de 18 de julio de 1979 sobre cese en el cargo de Vicesecretario general Técnico de don Manuel García-Aranda Alvarez, Técnico Comercial del Estado.
Orden de 12 de julio de 1979 por la que se eleva a definitivo el nombramiento de don José Jesús Fraile Mora, Catedrático numerario de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Santander.
Orden de 17 de julio de 1979 por la que se nombran miembros de la Comisión de Patronato de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Naval de El Ferrol a los señores don Enrique Marfany Oanes y don Jaime Quintanilla Ulla.
Corrección de errores de la Orden de 25 de mayo de 1979 por la que se nombran Profesores del Cuerpo de Adjuntos de Universidad en diversas disciplinas de diferentes Facultades y Escuelas Técnicas Superiores a los señores que se citan, en virtud de recurso.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid