Orden de 24 de julio de 1979 por la que se declara jubilado forzoso, por cumplir la edad reglamentaria, a don Antonio Esquivias Franco, Fiscal de Distrito.
Orden de 23 de agosto de 1979 por la que se nombran Fiscales de las Agrupaciones de Fiscalías que se citan a los funcionarios que se mencionan.
Orden de 24 de agosto de 1979 por la que se declara jubilado forzoso, por cumplir la edad reglamentaria, a don Ramón Rodríguez Iturralde, Fiscal de Distrito.
Orden de 24 de agosto de 1979 por la que se declara jubilado forzoso, por cumplir la edad reglamentaria, a don Luis Orcasitas Llorente, Fiscal de Distrito.
Orden de 24 de agosto de 1979 por la que se declara jubilado forzoso, por cumplir la edad reglamentaria, a don José Luis Barrionuevo España, Fiscal de Distrito.
Orden de 24 de agosto de 1979 por la que se declara jubilado forzoso, por cumplir la edad reglamentaria, a don Francisco Madero Valdeolmos, Fiscal de Distrito.
Real Decreto 2058/1979, de 30 de agosto, por el que se asciende al empleo de Contralmirante Ingeniero al Capitán de Navío Ingeniero don Carlos Dahl Bonet, que pasa destinado a la División de Investigación y Desarrollo de la Dirección General de Armamento y Material.
Real Decreto 2059/1979, de 30 de agosto, por el que se nombra Segundo Jefe del Mando Aéreo de Combate y Jefe del Sector Aéreo de Madrid al General de División del Estado Mayor General del Ejército del Aire don Miguel Martínez Vara de Rey y Teus.
Real Decreto 2060/1979, de 30 de agosto, por el que se dispone que el General de División del Estado Mayor General del Ejército del Aire don Luis de Zavala Igartua pase al Grupo «B».
Real Decreto 2061/1979, de 30 de agosto, por el que se dispone el pase a la situación de actividad condicionada al Contralmirante Ingeniero don Miguel Martín de Oliva.
Real Decreto 2062/1979, de 30 de agosto, por el que se dispone el pase a la situación de actividad condicionada al Contralmirante-Ingeniero don Pascual O'Dogherty Sánchez.
Orden de 18 de julio de 1979 sobre cese en el cargo de Delegado regional de Comercio en Sevilla del Técnico comercial del Estado don Carlos Franco Bores.
Orden de 26 de julio de 1979 sobre nombramiento como Delegado regional de Comercio en Sevilla del Técnico comercial del Estado don José Antonio Vázquez Rosso.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid