Real Decreto 2360/1979, de 11 de octubre, por el que se dispone que durante la ausencia del Ministro de Justicia se encargue del Despacho de su Departamento el Ministro del Interior.
Real Decreto 2361/1979, de 5 de octubre, por el que se dispone que don Juan Luis Maestro-León Boletti cese en el cargo de Embajador de España en Bolivia, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Real Decreto 2362/1979, de 5 de octubre, por el que se designa Embajador de España en Bolivia a don Tomás Lozano Escribano.
Orden de 24 de septiembre de 1979 por la que se nombran Inspectores del Cuerpo Técnico de Inspección de Seguros y Ahorro a los dos candidatos que han superado las pruebas del curso teórico-práctico señalado en el artículo 13 del Reglamento Orgánico del citado Cuerpo.
Orden de 5 de octubre de 1979 por la que cesa como Secretario general del Gobierno Civil de Valencia don Adolfo Enrique Millán López.
Orden de 5 de octubre de 1979 por la que se nombra Secretario general del Gobierno Civil de Valencia a don Rafael Oliver Ipiens, cesando como Secretario general en el Gobierno Civil de Orense.
Orden de 25 de septiembre de 1979 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato a los Profesores agregados del mismo nivel que han accedido a dicho Cuerpo en virtud del concurso de méritos convocado por Orden de 18 de octubre de 1978.
Orden de 20 de septiembre de 1979 sobre integración en la escala a extinguir de Auxiliares, del Instituto de Relaciones Agrarias, de los funcionarios procedentes del Cuerpo de Auxiliares del Secretariado y Personal de Hermandades de Labradores y Ganaderos.
Orden de 24 de septiembre de 1979 por la que se dispone el cese como Director de la Escuela Oficial de Turismo de don José Fernández Alvarez.
Orden de 26 de septiembre de 1979 por la que se declara la caducidad del nombramiento de Agente de Cambio y Bolsa de Bilbao por jubilación por edad de don Javier de Abaitúa Imaz.
Orden de 21 de septiembre de 1979 por la que se adjudica una vacante del Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuerto en el aeropuerto de Santiago de Compostela.
Resolución de la Subsecretaría de Aviación Civil por la que se hace pública la relación de funcionarios del Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación Aérea que han obtenido el diploma de especialización en Instrucción de Control de la Circulación Aérea.
Resolución de la Dirección General de Correos y Telecomunicación por la que se hace pública la relación de funcionarios de la Escala de Clasificación y Reparto del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación. (Continuación.)
Orden de 17 de septiembre de 1979 por la que se resuelve definitivamente el concurso de traslados de la Escala de Especialistas al servicio de la Sanidad Nacional, especialidad de Otorrinolaringólogos.
Orden de 17 de septiembre de 1979 por la que se resuelve definitivamente el concurso de traslado de la plantilla de Enfermeras Puericultoras Auxiliares.
Orden de 17 de septiembre de 1979 por la que se resuelve definitivamente el concurso de traslado de la plantilla del Cuerpo de Instructoras de Sanidad.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se otorgan nombramientos interinos de Secretarios de Administración Local de tercera categoría para las plazas que se citan.
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar a los opositores aprobados en las pruebas selectivas, turno libre, convocadas por resolución de este Rectorado de fecha 3 de abril de 1978, para cubrir dos plazas vacantes en este Organismo.
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hacen públicos los nombramientos de los funcionarios de carrera de la Escala Subalterna de esta Universidad que han superado el concurso-oposición, turno libre, convocado por resolución de fecha 2 de mayo de 1978.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid