Orden de 1 de noviembre de 1979 por la que se nombran Técnicos de Administración Civil en prácticas a los aspirantes aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Técnico de la Administración Civil del Estado.
Orden de 26 de noviembre de 1979 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Hacienda del Comandante de Infantería don Juan Jaén Martinez-Campos.
Orden de 26 de noviembre de 1979 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Trabajo del Comandante de Ingenieros don Rafael Poveda Monserrat.
Orden de 26 de noviembre de 1979 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Justicia del Comandante de Infantería don Julio Belza y Ruiz de la Fuente.
Orden de 26 de noviembre de 1979 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Comercio y Turismo del Coronel honorario de Artillería don Juan Serrano Pacheco.
Orden de 26 de noviembre de 1979 por la que se resuelve el concurso de ingreso 2/1979 en el Cuerpo General Subalterno de la Administración Civil del Estado entre retirados de las Fuerzas Armadas.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se resuelve concurso de traslado entre Secretarios de la Administración de Justicia de la rama de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se nombra Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Inca, Colegio Notarial de Baleares, a don Miguel Fe Corro Notario con residencia en dicha localidad.
Orden de 30 de noviembre de 1979 por la que se nombra a don José de la Torre Verdier Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Huelva.
Orden de 30 de noviembre de 1979 por la que se nombra a don José Padial Pedrosa Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Cartagena.
Orden de 30 de noviembre de 1979 por la que se nombra a don Moisés López Gómez Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Segovia.
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se nombra funcionario de carrera propio de este Organismo al concursante-opositor aprobado correspondiente a la convocatoria para cubrir una vacante de titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio.
Orden de 30 de octubre de 1979 por la que se nombra Copista en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid a don Alfonso Peciña Sánchez.
Orden de 8 de noviembre de 1979 por la que se nombra a don Luis Lafarga Castell Consejero Asesor de la Delegación Provincial del Ministerio de Educación en Huesca.
Orden de 27 de noviembre de 1979 por la que se aprueba el expediente de la oposición convocada por Orden de 28 de noviembre de 1977 para cubrir una plaza de Médico Odontólogo en el Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica y se nombra a don Ignacio Martínez García titular de dicha plaza.
Resolución del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario por la que se nombran y asignan destinos a dos Auxiliares de Laboratorio como consecuencia de la oposición convocada por resolución de 30 de septiembre de 1978.
Orden de 30 de noviembre de 1979 por la que se dispone el cese de don Vidal Diez Tascón en el cargo de Subdirector general de Precios y Rentas en la Dirección General de Política Económica.
Resolución de la Dirección General de Correos y Telecomunicación por la que se eleva a definitiva la relación circunstanciada de funcionarios que integran el Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicación. (Conclusión.)
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud por la que se adjudican en propiedad las plazas de Adjuntos de Análisis clínicos de la Residencia Sanitaria «Virgen del Lluch», de Palma de Mallorca.
Resolución del Instituto Nacional de Asistencia Social por la que se resuelve el concurso de traslado de méritos para la provisión de vacantes correspondientes a las Escalas de dicho Organismo.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se nombra con carácter interino a don Rafael Martínez Castillo Director de Bandas de Música Civil del Ayuntamiento de Motril (Granada).
Orden de 13 de noviembre de 1979 por la que se nombra a don Pedro José Pinillos Suárez Profesor agregado de «Empresa audiovisual» de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid