Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la que se eleva a definitiva la relación circunstanciada de funcionarios de carrera del Cuerpo Auxiliar de las Cofradías de Pescadores del Organismo autónomo AISS, referida al 1 de julio de 1977.
Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración Pública por la que se eleva a definitiva la relación circunstanciada de funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos de las Cofradías de Pescadores del Organismo autónomo AISS, referida al 1 de julio de 1977.
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la que se eleva a definitiva la relación circunstanciada de funcionarios de carrera del Cuerpo de Secretarios de las Cofradías de Pescadores del Organismo autónomo AISS, referida al 1 de julio de 1977.
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la que se eleva a definitiva la relación circunstanciada de funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico de Administración de las Cofradías de Pescadores del Organismo autónomo AISS, referida al 1 de julio de 1977.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se destina, en concurso de traslado, a los Agentes de la Administración de Justicia que se citan.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre nombramiento de Registradores de la Propiedad en resolución de concurso ordinario de vacantes.
Real Decreto 2822/1979 de 17 de diciembre, por la que se dispone que el Almirante don Pedro Español Iglesias cese en el cargo de Presidente de la Asociación Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Armada.
Real Decreto 2823/1979, de 17 de diciembre, por el que se dispone el pase al Grupo «B» del Vicealmirante don Jaime Gómez-Pablos Duarte, nombrándole Presidente de la Asociación Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Armada.
Real Decreto 2824/1979, de 18 de diciembre, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Infantería, en situación de Reserva, al Coronel de Infantería don Fernando Martínez Tenreiro.
Resolución de la Dirección General de Personal por la que se hace pública la relación de aspirantes que han obtenido plaza en el concurso de acceso al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato entre Catedráticos de Escuelas Universitarias, Escuelas Normales, Escuelas de Comercio y Escuelas Técnicas de Grado Medio.
Orden de 15 de noviembre de 1979 por la que se nombra a don Ramón Rodríguez Culebras Consejero provincial de Bellas Artes de Castellón.
Orden de 28 de noviembre de 1979 por la que se nombra Jefe del Gabinete del Servicio Exterior y Relaciones con los Organismos Internacionales Culturales, con categoría de Subdirector general, a don José Angel Castro Fariñas.
Orden de 7 de noviembre de 1979 por la que se nombra a don Emilio Suárez de la Torre Profesor agregado de «Lengua y Literatura griegas» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.
Orden de 8 de noviembre de 1979 por la que se nombra a don Francisco de Paula Novoa Docet Profesor agregado de «Zoología (artrópodos)» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago.
Orden de 27 de noviembre de 1979 por la que se eleva a definitivo el nombramiento de don Indalecio Quintero Amador, Catedrático numerario de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid.
Orden de 27 de noviembre de 1979 por la que se adjudica destino definitivo en la disciplina de «Teoría de la Comunicación» (Facultad de Ciencias de la Información) de la Universidad de Barcelona-Autónoma al Profesor adjunto de Universidad don Felicísimo Valbuena de la Fuente.
Orden de 1 de diciembre de 1979 por la que se adjudica destino definitivo, a propuesta de la Comisión de Adscripción, a Profesores adjuntos de Universidad en la disciplina de «Redacción periodística» (Facultad de Ciencias de la Información).
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid