Real Decreto 1320/1995, de 24 de julio, por el que se declara el cese de don Juan cruz allí Aranguren como Presidente del Gobierno de Navarra o Diputación Foral.
Real Decreto 1321/1995, de 24 de julio, por el que se nombra Presidente del Gobierno de Navarra o Diputación Foral a don Javier Otano Cid.
Orden 431/38785/1995, de 18 de julio, por la que se nombra al Coronel del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, Escala Superior, don Juan García Martínez Delegado de Defensa en la provincia de Toledo.
Resolución de 23 de junio de 1995, del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, por la que se hace público el nombramiento de cinco Cabos de la Policía Local.
Resolución de 26 de junio de 1995, del Ayuntamiento de Algodonales (Cádiz), por la que se hace público el nombramiento de tres Guardias de la Policía Local.
Resolución de 28 de junio de 1995, del Ayuntamiento de Narón (La Coruña), por la que se hace público el nombramiento de un oficial de mantenimiento.
Resolución de 28 de junio de 1995, del Ayuntamiento de Almagro (Ciudad Real), por la que se hace público el nombramiento de un Policía Local.
Resolución de 26 de junio de 1995, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Rafael Periáñez Cristóbal Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al Departamento de Administración de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados («Marketing»).
Resolución de 26 de junio de 1995, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Vicente Alejandro Barrios Muñiz Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa», adscrita al Departamento de Organización Industrial y Gestión de Empresas.
Resolución de 26 de junio de 1995, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Manuel Bendala García Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática Aplicada I.
Resolución de 26 de junio de 1995, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María del Mar Ros Padilla Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al Departamento de Administración de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados («Marketing»).
Resolución de 26 de junio de 1995, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Pedro Luis Ortiz Ballesteros Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Biología vegetal», adscrita al Departamento de Biología Vegetal y Ecología.
Resolución de 29 de junio de 1995, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Miguel Ángel de la rosa acosta Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al Departamento de Bioquímica Vegetal y Biología Molecular.
Resolución de 29 de junio de 1995, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Carmen Rodríguez Liñán Catedrática de Universidad del área de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento de Construcciones Arquitectónicas I.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid