Real Decreto 2213/1995, de 28 de diciembre, por el que se nombra Presidente de la Sección Primera del Consejo de Estado a don Landelino Lavilla Alsina, Consejero permanente de Estado.
Real Decreto 2214/1995, de 28 de diciembre, por el que se nombra Consejero permanente de Estado a don Francisco Tomás y Valiente.
Real Decreto 2219/1995, de 28 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña María Asunción Ansorena Conto como Embajadora de España en la República del Paraguay.
Real Decreto 2224/1995, de 28 de diciembre, por el que se designa a don Ignacio García-Valdecasas Fernández Embajador de España en la República del Paraguay.
Orden de 19 de diciembre de 1995 por la que se nombra a don Jaime Pou Díaz Interventor delegado de la Intervención Delegada del Ministerio de Cultura de la Intervención General de la Administración del Estado.
Orden de 19 de diciembre de 1995 por la que se nombra a don Alfonso Villanueva Liñán Secretario general de la Secretaría General del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Resolución de 30 de noviembre de 1995, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Heriberto Cairo Carou Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento «Ciencia Política y de la Administración».
Resolución de 30 de noviembre de 1995, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Angel J. Sánchez Navarro Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Derecho Constitucional».
Resolución de 7 de diciembre de 1995, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad.
Resolución de 11 de diciembre de 1995, de la Universidad de León, por la que se hace pública la adjudicación de puesto de trabajo convocado por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 11 de diciembre de 1995, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Isabel Gemma Fajardo García, Profesora titular de Universidad del área de conocimiento «Derecho Mercantil».
Resolución de 11 de diciembre de 1995, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Mariano Jesús Chóliz Montañés, Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Psicología Básica».
Resolución de 11 de diciembre de 1995, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Optica», del Departamento de Física Aplicada, a don Raúl de la Fuente Carballo.
Resolución de 11 de diciembre de 1995, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad», del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, a doña María Salomé Taboada Mella.
Resolución de 11 de diciembre de 1995, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Filología Española» (Lugo), del Departamento de Filología Española, Teoría de la Literatura y Lingüística General, a don Luis Miguel Fernández Fernández.
Resolución de 11 de diciembre de 1995, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Catedrática de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Filología Española», del Departamento de Filología Española, Teoría de la Literatura y Lingüística General a doña María Nieves de Paula Pombar.
Resolución de 12 de diciembre de 1995, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Joaquín Espinosa Carbonell Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Filología Italiana».
Resolución de 13 de diciembre de 1995, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora titular de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a doña Margarita Otero Domínguez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid