Real Decreto 1835/1996, de 23 de julio, por el que se nombran Vocales del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Congreso de los Diputados.
Real Decreto 1836/1996, de 23 de julio, por el que se nombran Vocales del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Senado.
Resolución de 23 de julio de 1996, de la Presidencia del Congreso de los Diputados, por la que se hace público el resultado de la elección por esta Cámara de seis de los Vocales del Consejo de Administración del Ente Público RTVE.
Resolución de 23 de julio de 1996, de la Presidencia del Senado, por la que se hace público el resultado de la elección por esta Cámara de seis de los Vocales del Consejo de Administración del Ente Público RTVE.
Orden 430/38585/1996, de 17 de julio, por la que se dispone el nombramiento del General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar don Manuel María Ortiz Calderón como Asesor Jurídico del Cuartel General de la Armada.
Orden de 15 de julio de 1996 por la que se hace pública la adjudicación parcial de los puestos de trabajo convocados a libre designación por Orden de 4 de junio de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 15).
Orden de 19 de julio de 1996 por la que se nombra Director del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación a don José Luis García Garrido.
Orden de 19 de julio de 1996 por la que se nombra Director del Centro de Investigación y Documentación Educativa a don Pedro Caselles Beltrán.
Resolución de 29 de junio de 1996, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone el cese de don Eduardo Gutiérrez López como Subdirector general de Recaudación Ejecutiva en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Resolución de 16 de julio de 1996, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone el cese de don Carlos Tortuero Martín como Secretario general de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Resolución de 16 de julio de 1996, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se nombra a don Vicente Pérez Menayo como Secretario general del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Resolución de 16 de julio de 1996, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo por el sistema de libre designación.
Resolución de 24 de junio de 1996, del Ayuntamiento de Moixent (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de tres Administrativos de Administración General.
Resolución de 28 de junio de 1996, del Ayuntamiento de Manuel (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Policía Local.
Resolución de 1 de julio de 1996, del Ayuntamiento de Laracha (La Coruña), por la que se hace público el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.
Resolución de 1 de julio de 1996, del Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz), por la que se hace público el nombramiento de un Agente de la Policía Local.
Resolución de 2 de julio de 1996, del Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), por la que se hace público el nombramiento de ocho Guardias de la Policía Local.
Resolución de 3 de julio de 1996, del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca), por la que se hace público el nombramiento de tres Administrativos de Administración General.
Resolución de 3 de julio de 1996, del Ayuntamiento de Montemayor (Córdoba), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 12 de junio de 1996, de la Universidad de León, por la que se dispone el cese y nombramiento de Vocales del Consejo Social de esta Universidad.
Resolución conjunta de 17 de junio de 1996, de la Universidad de La Laguna y Cabildo Insular de Tenerife, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Rafael Martínez Sanz Profesor titular de Universidad y Médico adjunto del Hospital Universitario de Canarias, en el área de conocimiento de «Cirugía».
Resolución conjunta de 20 de junio de 1996, de la Universidad de La Laguna y Cabildo Insular de Tenerife, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Norberto Hernández-Siverio Catedrático de Universidad y Médico adjunto del Hospital Universitario de Canarias, en el área de conocimiento de «Cirugía».
Resolución de 25 de junio de 1996, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan Andrés Hernández Cabrera Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Metodología de las Ciencias del Comportamiento».
Resolución de 25 de junio de 1996, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Ana María Lorenzo Pérez Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica».
Resolución de 27 de junio de 1996, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Atilio Jesús Doreste Alonso Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Pintura».
Resolución de 1 de julio de 1996, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don José Benlloch Serrano Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Historia del Arte», adscrita al Departamento de Historia del Arte.
Resolución de 1 de julio de 1996, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Vicente Gómez Lozano Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física Aplicada.
Resolución de 1 de julio de 1996, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Edmund Gordon Turney y Taggart Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Filología Inglesa»,adscrita al departamento de Idiomas.
Resolución de 3 de julio de 1996, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Rafael Ramos Sosa Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Historia del Arte», adscrita al departamento de Historia del Arte.
Resolución de 3 de julio de 1996, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Alfredo José Martínez Cuevas Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas», adscrita al departamento de Construcciones Arquitectónicas II.
Resolución de 8 de julio de 1996, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores de esta Universidad, en los Cuerpos y áreas de conocimiento que se indican.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid