Acuerdo de 19 de enero de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se hace público el nombramiento de Juez en régimen de provisión temporal, efectuado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Resolución de 5 de enero de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se hacen públicos los nombramientos de los Registradores de la Propiedad y mercantiles, en resolución de concurso ordinario de vacantes número 248.
Orden 430/28025/1999, de 19 de enero, por la que se modifica la Orden 430/39050/1998, de 30 de diciembre, que dispone el destino del General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don Alfredo Baena Cazenave a la Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa.
Orden 430/38024/1999, de 20 de enero, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don Yago Ramón Fernández de Bobadilla y Bufala, como Director de Operaciones e Ingeniería de la Agencia NETMA.
Resolución de 14 de enero de 1999, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Tomás Merola Macanas como Subdirector general de Recaudación Ejecutiva en el Departamento de Recaudación.
Resolución de 14 de enero de 1999, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Alejandro Rodríguez Álvarez como Subdirector general de Técnica Tributaria, en el Departamento de Gestión Tributaria.
Resolución de 14 de enero de 1999, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Ubaldo González de Frutos como Vocal asesor en el Gabinete Técnico de la Dirección General de la Agencia.
Resolución de 14 de enero de 1999, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Julio Martínez Martínez como Subdirector general de Organización y Planificación en el Departamento de Recaudación.
Resolución de 14 de enero de 1999, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de don Diego Martín-Abril Calvo como Subdirector general de Técnica Tributaria, en el Departamento de Gestión Tributaria.
Resolución de 14 de enero de 1999, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de doña María Isabel Baz Valverde como Subdirectora general de Recaudación Ejecutiva en el Departamento de Recaudación.
Resolución de 14 de enero de 1999, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de don Juan Luis Cerdán Ruano como Subdirector general de Organización y Planificación en el Departamento de Recaudación.
Resolución de 19 de enero de 1999, de la Dirección General de Seguros, por la que se nombra a don Joaquín Melgarejo Armada Secretario de la Junta Consultiva de Seguros.
Orden de 22 de enero de 1999 por la que se dispone el cese de don Jesús Martín González como Vicesecretario general técnico de la Secretaría General Técnica.
Orden de 22 de enero de 1999 por la que se dispone el cese de don Antonio Cerrolaza Gómez como Subdirector general de Informes y Relaciones Institucionales de la Secretaría General Técnica.
Resolución de 1 de diciembre de 1998, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se adjudican puestos de trabajo convocados por Resolución de 31 de agosto de 1998.
Resolución de 16 de diciembre de 1998, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se adjudican puestos de trabajo convocados por Resolución de 28 de agosto de 1998.
Resolución de 18 de enero de 1999, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Abogados del Estado.
Resolución de 4 de noviembre de 1998, del Ayuntamiento de La Calahorra (Granada), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 6 de noviembre de 1998, del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 10 de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Pontevedra, por la que se hace público el nombramiento de un Técnico de Administración General.
Resolución de 14 de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete), por la que se hace público el nombramiento de seis Auxiliares de Administración General.
Resolución de 15 de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Herencia (Ciudad Real), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 21 de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Cuéllar (Segovia), por la que se hace público el nombramiento de un Conserje Telefonista.
Resolución de 21 de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 22 de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 23 de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Antella (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de la Policía Local.
Resolución de 23 de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Martorell (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de dos Auxiliares de Administración General.
Resolución de 23 de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén), por la que se hace público el nombramiento de dos funcionarios.
Resolución de 23 de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Rota (Cádiz), por la que se hace público el nombramiento de una Encargada de Archivo.
Resolución de 23 de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Oliva (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Suboficial Jefe de la Policía Local.
Resolución de 28 de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Adra (Almería), por la que se hace público el nombramiento de dos Cabos de la Policía Local.
Resolución de 29 de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Grado (Asturias), por la que se hace público el nombramiento de un Subalterno.
Resolución de 29 de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Guijuelo (Salamanca), de corrección de errores en la de 25 de noviembre de 1998, por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Biblioteca.
Resolución de 30 de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de San Isidro (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a don Juan Antonio Estévez Sola Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Filología Latina», adscrita al Departamento de Filologías Integradas.
Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a don Fernando Navarro Antolín Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Filología Latina», adscrita al Departamento de Filologías Integradas.
Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a don Juan Carlos González Faraco Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Teoría e Historia de la Educación», adscrita al Departamento de Educación.
Resolución de 28 de diciembre de 1999, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, a don Eduardo Martín Puebla.
Resolución de 29 de diciembre de 1998, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a don Ángel Isidro Mena Nieto Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Proyectos de Ingeniería», adscrita al Departamento de Ingeniería de Diseño y Proyectos.
Resolución de 4 de enero de 1999, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a doña Beatriz Gavilán Ceballos Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento de «Prehistoria», adscrita al Departamento de Historia de la Antigüedad, del Arte, Geografía Física y Antropología.
Resolución de 5 de enero de 1999, de la Universidad de Zaragoza, por la que se corrige error advertido en la Resolución de 2 de diciembre de 1998, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña Isabel Artero Escartín.
Resolución de 5 de enero de 1999, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra titular de Escuela Universitaria a don Rafael Calvo de León.
Resolución de 5 de enero de 1999, de la Universidad de Zaragoza, por la que se corrige error advertido en la Resolución de 2 de diciembre de 1998, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña Melania Mur Sangra.
Resolución de 7 de enero de 1999, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don Emilio Marañón Sainz Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Ecología», del Departamento de Ecología y Biología Animal.
Resolución de 12 de enero de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la que se hacen públicos los números de Registro de Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid